GARCIA VILLAR AGUSTIN
Informe ejecutivo de GARCIA VILLAR AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA VILLAR AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOLINA ENERGIA SL | Apoderado Mancomunado | 23/10/2019 | |
BOLINA ENERGIA SL | Administrador Mancomunado | 11/09/2012 | |
PRODUCTORA PAO SL | Socio Unico | 19/04/2010 | |
PRODUCTORA PAO SL | Administrador Unico | 19/04/2010 | |
PROMOCIONES DORES MAR SL | Administrador Unico | 25/03/2009 | |
COMERCIAL DOMAYO 2008 SL | Administrador Unico | 06/03/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA VILLAR AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VILLAR AGUSTIN
Empresa: IMPERDIBLE SL
Administrador Unico
- Garcia Villar Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1889 , F 7, S 8, H C 17578, I/A 2 (31/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-26-15
Empresa: BOLINA ENERGIA SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Villar Agustin
- Paramo Neyra Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 38, S 8, H C 15189, I/A 8 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-210-15
Empresa: SOCIEDAD PATRIMONIAL BERGANTIÑOS SL
Liquidador
- Garcia Villar Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 46, S 8, H C 36123, I/A 3 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-15
Empresa: SOCIEDAD PATRIMONIAL BERGANTIÑOS SL
Administrador Unico
- Garcia Villar Agustin
Liquidador
- Garcia Villar Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2978 , F 46, S 8, H C 36123, I/A 3 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-15
Empresa: DANCING SALITRE SL
Administrador Unico
- Garcia Villar Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3589, L 3589, F 2, S 8, H PO 48707, I/A 5 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-36
Empresa: BOLINA ENERGIA SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Villar Agustin
- Lopez Perea Lloveres Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 38, S 8, H C 15189, I/A 7 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-15
Empresa: BOLINA ENERGIA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Villar Agustin
- Lopez Perea Lloveres Vicente
Consejero
- Bello Mato Eliseo
- Garcia Villar Agustin
- Lopez Perea Lloveres Vicente
- Lopez Perea Paramo Vicente
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1720 , F 38, S 8, H C 15189, I/A 7 (11/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-182-15
Empresa: CONSTRUCCIONES MIRON Y AGARVI SL
Administrador Unico
- Garcia Villar Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1744, L 1744, F 22, S 8, H PO 16189, I/A 4 (23/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-36
Empresa: PRODUCTORA PAO SL
Administrador Unico
- Garcia Villar Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088, L 2088, F 120, S 8, H PO 20943, I/A 2 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-36
Empresa: PRODUCTORA PAO SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Villar Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2088, L 2088, F 120, S 8, H PO 20943, I/A 2 (19/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-36
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA VILLAR AGUSTIN
Mostramos los datos de GARCIA VILLAR AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VILLAR AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos