GARCIA VILLANUEVA MARIA LOURDES
Informe ejecutivo de GARCIA VILLANUEVA MARIA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA VILLANUEVA MARIA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FLOORS WALLS COVERINGS SL | Socio Unico | 06/02/2019 | |
FLOORS WALLS COVERINGS SL | Administrador Unico | 06/02/2019 | |
GESCOM VALENCIA 2001 SL | Apoderado | 02/03/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA VILLANUEVA MARIA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VILLANUEVA MARIA LOURDES
Empresa: FLOORS WALLS COVERINGS SL
Administrador Unico
- Garcia Villanueva Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38697 , F 75, S 8, H M 688061, I/A 1 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: FLOORS WALLS COVERINGS SL
Socio Único
- Garcia Villanueva Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38697 , F 75, S 8, H M 688061, I/A 1 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: TOPOBERRI SL
Administrador Unico
- Garcia Villanueva Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588 , F 34, S 8, H BI 67238, I/A 2 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-41-48
Empresa: TOPOBERRI SL
Administrador Unico
- Garcia Villanueva Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588 , F 32, S 8, H BI 67238, I/A 1 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-48
Empresa: GESCOM VALENCIA 2001 SL
Apoderado
- Garcia Villanueva Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 174, S 8, H A 107971, I/A 3 (02/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-52-03
Empresa: GESCOM VALENCIA 2001 SL
Administrador Unico
- Garcia Villanueva Maria Lourdes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3209 , F 174, S 8, H A 107971, I/A 2 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-03
Información de GARCIA VILLANUEVA MARIA LOURDES
Mostramos los datos de GARCIA VILLANUEVA MARIA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VILLANUEVA MARIA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos