GARCIA VILA JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA VILA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA VILA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACION Y CONSERVACION DE SISTEMAS ELECTRICOS SL | Administrador Unico | 15/12/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA VILA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VILA JESUS
Empresa: AIGUES MUNICIPALS DE PATERNA SA
Consejero
- Anguiano Aranzubia Francisco Javier
- Azorin Poveda Jordi
- Bartual Vargas Francisco Javier
- Durendez Hernandez Maria Del Carmen
- Garcia Vila Jesus
- Marti Balaguer Carles
- Montero Valiente Eduardo
- Pina Ballesteros Jose Maria
- Sagredo Marco Juan-antonio
- Salmoral Del Rey Rafael
- Sancho Del Valle Fernando Adolfo
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8419, L 5709, F 193, S 8, H V 112739, I/A 27 (10/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-200-46
Administrador Unico
- Garcia Vila Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10209, L 7491, F 50, S 8, H V 173699, I/A 1 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-46
Empresa: AIGUES MUNICIPALS DE PATERNA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8419, L 5709, F 17, S 8, H V 112739, I/A 16 (21/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-18-46
Empresa: TALLERES REPARACION TEA SL
Liquidador Solidario
- Garcia Vila Jesus
- Giraldez Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367, L 1367, F 36, S 8, H PO 10781, I/A 4 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-36
Empresa: TALLERES REPARACION TEA SL
Administrador Solidario
- Garcia Vila Jesus
- Giraldez Rodriguez Manuel
Liquidador Solidario
- Garcia Vila Jesus
- Giraldez Rodriguez Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1367, L 1367, F 36, S 8, H PO 10781, I/A 4 (16/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-244-36
Información de GARCIA VILA JESUS
Mostramos los datos de GARCIA VILA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VILA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos