GARCIA VIERA YESICA DE LOS ANGELES
Informe ejecutivo de GARCIA VIERA YESICA DE LOS ANGELES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA VIERA YESICA DE LOS ANGELES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESSENDI ABOGADOS SCP | Administrador Solidario | 20/04/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA VIERA YESICA DE LOS ANGELES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VIERA YESICA DE LOS ANGELES
Empresa: ANSOCO SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Viera Yesica De Los Angeles
- Rodriguez Vargas Elena Coromoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 195, S 8, H GC 6074, I/A 20 (20/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-41-35
Empresa: ANSOCO SERVICES SA
Liquidador Mancomunado
- Garcia Viera Yesica De Los Angeles
- Rodriguez Vargas Elena Coromoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 204, S 8, H GC 5744, I/A 18 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-35
Empresa: ANSOCO SERVICES SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Viera Yesica De Los Angeles
- Rodriguez Vargas Elena Coromoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 204, S 8, H GC 5744, I/A 18 (25/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-35
Empresa: ANSOCO SERVICES SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Viera Yesica De Los Angeles
- Rodriguez Vargas Elena Coromoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974 , F 197, S 8, H GC 5744, I/A 17 (29/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-85-35
Empresa: ANSOCO SA
Administrador Mancomunado
- Garcia Viera Yesica De Los Angeles
- Rodriguez Vargas Elena Coromoto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 988 , F 141, S 8, H GC 6074, I/A 19 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-35
Empresa: ESSENDI ABOGADOS SCP
Administrador Solidario
- Duran Mayoral Maria Teresa
- Garcia Viera Yesica De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2090 , F 30, S 8, H GC 48415, I/A 3 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-35
Empresa: ESSENDI ABOGADOS SCP
Administrador Mancomunado
- Duran Mayoral Maria Teresa
- Garcia Viera Maria Yomara
- Garcia Viera Yesica De Los Angeles
Soc.Prof.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2090 , F 30, S 8, H GC 48415, I/A 3 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-83-35
Empresa: ESSENDI ABOGADOS SCP
Administrador Mancomunado
- De Leon Saavedra Margarita Lucia
- Duran Mayoral Maria Teresa
- Garcia Viera Maria Yomara
- Garcia Viera Yesica De Los Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2090 , F 29, S 8, H GC 48415, I/A 1 (19/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-120-35
Información de GARCIA VIERA YESICA DE LOS ANGELES
Mostramos los datos de GARCIA VIERA YESICA DE LOS ANGELES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VIERA YESICA DE LOS ANGELES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos