GARCIA VIDAL ISABEL
Informe ejecutivo de GARCIA VIDAL ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA VIDAL ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSERVAS BENIMAR SL | Apoderado | 04/03/2019 | |
DIJUMA SL | Apoderado | 27/02/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA VIDAL ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VIDAL ISABEL
Empresa: CONSERVAS BENIMAR SL
Apoderado
- Garcia Vidal Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7665, L 4964, F 208, S 8, H V 93865, I/A 7 (04/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-48-46
Empresa: DIJUMA SL
Apoderado
- Garcia Vidal Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814, L 1126, F 112, S 8, H V 15383, I/A 9 (27/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-45-46
Empresa: CONSERVAS BENIMAR SL
Administrador Unico
- Garcia Vidal Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7665, L 4964, F 208, S 8, H V 93865, I/A 4 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-46
Empresa: JUAN J CAMPOS SL
Administrador Unico
- Garcia Vidal Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 189, S 8, H V 38265, I/A 6 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-46
Empresa: DIJUMA SL
Administrador Unico
- Garcia Vidal Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3814, L 1126, F 111, S 8, H V 15383, I/A 7 (14/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-182-46
Empresa: JUAN J CAMPOS SL
Administrador Unico
- Garcia Vidal Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5054, L 2362, F 189, S 8, H V 38265, I/A 5 (11/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-46
Información de GARCIA VIDAL ISABEL
Mostramos los datos de GARCIA VIDAL ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VIDAL ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos