GARCIA VICENTE CELIA
Informe ejecutivo de GARCIA VICENTE CELIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA VICENTE CELIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARIA TERESA VICENTE SA | Secretario | 17/01/2014 | |
MARIA TERESA VICENTE SA | Consejero Delegado Solidario | 17/01/2014 | |
MARIA TERESA VICENTE SA | Consejero | 17/01/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA VICENTE CELIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VICENTE CELIA
Empresa: MARIA TERESA VICENTE SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Garcia Alfonso
- Garcia Vicente Celia
Consejero
- Garcia Garcia Alfonso
- Garcia Vicente Celia
- Garcia Vicente Esther
Presidente
Secretario
- Garcia Vicente Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 1042, I/A 10 (02/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-173-47
Empresa: MARIA TERESA VICENTE SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Garcia Alfonso
- Garcia Vicente Celia
Consejero
- Garcia Garcia Alfonso
- Garcia Vicente Celia
- Garcia Vicente Esther
Presidente
Secretario
- Garcia Vicente Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 154, S 8, H VA 1042, I/A 9 (05/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-132-47
Empresa: MARIA TERESA VICENTE SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Garcia Alfonso
- Garcia Vicente Celia
Consejero
- Garcia Garcia Alfonso
- Garcia Vicente Celia
- Garcia Vicente Esther
Presidente
Secretario
- Garcia Vicente Celia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 154, S 8, H VA 1042, I/A 8 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-47
Empresa: MARIA TERESA VICENTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Garcia Alfonso
- Garcia Vicente Celia
- Vicente Blazquez Maria Teresa
Consejero
- Garcia Garcia Alfonso
- Garcia Vicente Celia
- Vicente Blazquez Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 154, S 8, H VA 1042, I/A 8 (17/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-16-47
Empresa: MARIA TERESA VICENTE SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Garcia Alfonso
- Garcia Vicente Celia
- Vicente Blazquez Maria Teresa
Consejero
- Garcia Garcia Alfonso
- Garcia Vicente Celia
- Vicente Blazquez Maria Teresa
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 356 , F 154, S 8, H VA 1042, I/A 7 (15/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-47
Información de GARCIA VICENTE CELIA
Mostramos los datos de GARCIA VICENTE CELIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VICENTE CELIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos