GARCIA VELASCO ESTEBAN
Informe ejecutivo de GARCIA VELASCO ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA VELASCO ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CENTRO TERAPEUTICO SALTIUM SL | Administrador Solidario | 12/01/2012 | |
CHAXEL INVESTMENT SL | Socio Unico | 16/12/2011 | |
CHAXEL INVESTMENT SL | Administrador Unico | 16/12/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA VELASCO ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VELASCO ESTEBAN
Empresa: SALT CARE SL
Liquidador Solidario
- Garcia Velasco Esteban
- Guardia Mayo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30442 , F 116, S 8, H M 547879, I/A 3 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Empresa: SALT CARE SL
Administrador Solidario
- Garcia Velasco Esteban
- Guardia Mayo Miguel Angel
Liquidador Solidario
- Garcia Velasco Esteban
- Guardia Mayo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30442 , F 116, S 8, H M 547879, I/A 3 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Empresa: MAGNUN G3 RESTAURACION SL
Administrador Unico
- Garcia Velasco Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29705 , F 79, S 8, H M 534495, I/A 3 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-28
Empresa: MAGNUN G3 RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Garcia Velasco Esteban
- Gutierrez Cardenas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29705 , F 79, S 8, H M 534495, I/A 3 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-227-28
Empresa: SALT CARE SL
Administrador Solidario
- Garcia Velasco Esteban
- Guardia Mayo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30442 , F 114, S 8, H M 547879, I/A 1 (12/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-225-28
Empresa: MAGNUN G3 RESTAURACION SL
Administrador Solidario
- Garcia Velasco Esteban
- Guemez Siguero Carlos
- Gutierrez Cardenas Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29705 , F 77, S 8, H M 534495, I/A 1 (08/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-55-28
Empresa: CENTRO TERAPEUTICO SALTIUM SL
Administrador Solidario
- Garcia Velasco Esteban
- Guardia Mayo Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29449 , F 159, S 8, H M 530100, I/A 1 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-16-28
Empresa: CHAXEL INVESTMENT SL
Administrador Unico
- Garcia Velasco Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29370 , F 190, S 8, H M 528666, I/A 1 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-28
Empresa: CHAXEL INVESTMENT SL
Socio Único
- Garcia Velasco Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29370 , F 190, S 8, H M 528666, I/A 1 (16/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-245-28
Información de GARCIA VELASCO ESTEBAN
Mostramos los datos de GARCIA VELASCO ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VELASCO ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos