GARCIA VAZQUEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA VAZQUEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA VAZQUEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS JOMAGAR SL | Socio Unico | 02/11/2012 | |
INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS JOMAGAR SL | Administrador Unico | 02/11/2012 | |
TESGA SOLUCIONES INTEGRALES SL | Apoderado | 25/10/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA VAZQUEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VAZQUEZ JOSE MARIA
Empresa: GENERES DE PUNT SAGA SL
Administrador
- Garcia Vazquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22464 , F 138, S 8, H B 37479, I/A 9 (20/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-40-08
Administrador Unico
- Garcia Vazquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829, L 3829, F 175, S 8, H PO 53896, I/A 1 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-36
Socio Único
- Garcia Vazquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3829, L 3829, F 175, S 8, H PO 53896, I/A 1 (02/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-219-36
Empresa: TESGA SOLUCIONES INTEGRALES SL
Apoderado
- Garcia Vazquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184, L 2184, F 90, S 8, H PO 22021, I/A 8 (25/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-211-36
Empresa: TECNOLOGIA DE SEGURIDAD GALLEGA SL
Administrador Unico
- Garcia Vazquez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2184, L 2184, F 87, S 8, H PO 22021, I/A 5 (15/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-247-36
Información de GARCIA VAZQUEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de GARCIA VAZQUEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VAZQUEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos