GARCIA VAZQUEZ ISIDRO
Informe ejecutivo de GARCIA VAZQUEZ ISIDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA VAZQUEZ ISIDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARROS INSUA SL | Apoderado Mancomunado | 02/10/2019 | |
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA ENERGY SYSTEMS SL | Socio Unico | 14/12/2017 | |
CONSULTORIA Y SOLUCIONES DE INGENIERIA ENERGY SYSTEMS SL | Administrador Unico | 14/12/2017 | |
SERVIPACK MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SL | Administrador Unico | 10/06/2014 | |
MIPARUA SL | Administrador Unico | 12/04/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA VAZQUEZ ISIDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VAZQUEZ ISIDRO
Empresa: BARROS INSUA SL
Apoderado Mancomunado
- Barros Seoane Matias
- Garcia Vazquez Isidro
- Seijo Roel Sandra Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3622 , F 79, S 8, H C 56053, I/A 2 (02/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-194-15
Administrador Unico
- Garcia Vazquez Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 189, S 8, H C 50165, I/A 6 (25/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-22-15
Administrador Unico
- Garcia Vazquez Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 5, S 8, H C 33824, I/A 5 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-15
Socio Único
- Garcia Vazquez Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2868 , F 5, S 8, H C 33824, I/A 5 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-241-15
Administrador Unico
- Garcia Vazquez Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 189, S 8, H C 50165, I/A 4 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-15
Administrador Mancomunado
- Fernandez Estevez Consuelo
- Garcia Vazquez Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 189, S 8, H C 50165, I/A 4 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-15
Socio Único
- Garcia Vazquez Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 189, S 8, H C 50165, I/A 4 (09/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-157-15
Administrador Mancomunado
- Fernandez Estevez Consuelo
- Garcia Vazquez Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 188, S 8, H C 50165, I/A 3 (19/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-119-15
Administrador Unico
- Garcia Vazquez Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 162, S 8, H C 50491, I/A 2 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-15
Socio Único
- Garcia Vazquez Isidro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3493 , F 162, S 8, H C 50491, I/A 2 (10/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-112-15
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA VAZQUEZ ISIDRO
Mostramos los datos de GARCIA VAZQUEZ ISIDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VAZQUEZ ISIDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos