GARCIA VAZQUEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de GARCIA VAZQUEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA VAZQUEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRAVEL PARTY SL | Administrador Unico | 19/06/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA VAZQUEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VAZQUEZ FRANCISCO JOSE
Empresa: SYESVE SAL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Diaz Emilio
- Garcia Vazquez Francisco Jose
Consejero
- Fernandez Diaz Emilio
- Ferreira Bermudez Manuel
- Garcia Vazquez Francisco Jose
Presidente
- Garcia Vazquez Francisco Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 219, S 8, H AS 9803, I/A 19 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-33
Empresa: SYESVE SAL
Apoderado Solidario
- Fernandez Diaz Emilio
- Fernandez Diaz Emilio
- Fernandez Diaz Emilio
- Fernandez Diaz Emilio
- Ferreira Bermudez Manuel
- Ferreira Bermudez Manuel
- Garcia Vazquez Francisco Jose
- Garcia Vazquez Francisco Jose
- Garcia Vazquez Francisco Jose
- Garcia Vazquez Francisco Jose
- Menendez Fernandez Jose Alfredo
- Pañeda Ordoñez Constantino Honorio
- Pañeda Ordoñez Constantino Honorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 219, S 8, H AS 9803, I/A 18 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-133-33
Empresa: TRAVEL PARTY SL
Administrador Unico
- Garcia Vazquez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4224 , F 167, S 8, H A 165694, I/A 1 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-03
Empresa: SYESVE SAL
Consejero
- Fernandez Diaz Emilio
- Ferreira Bermudez Manuel
- Garcia Vazquez Francisco Jose
Presidente
- Garcia Vazquez Francisco Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 218, S 8, H AS 9803, I/A 17 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-33
Empresa: SYESVE SAL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Diaz Emilio
- Garcia Vazquez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 218, S 8, H AS 9803, I/A 17 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-33
Empresa: SYESVE SAL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Diaz Emilio
- Garcia Vazquez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 218, S 8, H AS 9803, I/A 17 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-33
Empresa: SYESVE SAL
Apoderado Solidario
- Fernandez Diaz Emilio
- Ferreira Bermudez Manuel
- Garcia Vazquez Francisco Jose
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Diaz Emilio
- Garcia Vazquez Francisco Jose
Consejero
- Fernandez Diaz Emilio
- Ferreira Bermudez Manuel
- Garcia Vazquez Francisco Jose
Presidente
- Garcia Vazquez Francisco Jose
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 216, S 8, H AS 9803, I/A 15 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-33
Empresa: SYESVE SAL
Apoderado Solidario
- Fernandez Diaz Emilio
- Ferreira Bermudez Manuel
- Garcia Vazquez Francisco Jose
- Menendez Fernandez Jose Alfredo
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Diaz Emilio
- Garcia Vazquez Francisco Jose
- Menendez Fernandez Jose Alfredo
Consejero
- Fernandez Diaz Emilio
- Ferreira Bermudez Manuel
- Garcia Vazquez Francisco Jose
- Menendez Fernandez Jose Alfredo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 216, S 8, H AS 9803, I/A 15 (11/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-242-33
Empresa: SYESVE SAL
Apoderado Solidario
- Fernandez Diaz Emilio
- Ferreira Bermudez Manuel
- Garcia Vazquez Francisco Jose
- Menendez Fernandez Jose Alfredo
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Diaz Emilio
- Garcia Vazquez Francisco Jose
- Menendez Fernandez Jose Alfredo
Consejero
- Fernandez Diaz Emilio
- Ferreira Bermudez Manuel
- Garcia Vazquez Francisco Jose
- Menendez Fernandez Jose Alfredo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 216, S 8, H AS 9803, I/A 14 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-33
Empresa: SYESVE SAL
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Diaz Emilio
- Garcia Vazquez Francisco Jose
- Menendez Fernandez Jose Alfredo
Consejero
- Fernandez Diaz Emilio
- Ferreira Bermudez Manuel
- Garcia Vazquez Francisco Jose
- Menendez Fernandez Jose Alfredo
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1640 , F 216, S 8, H AS 9803, I/A 14 (10/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-242-33
Información de GARCIA VAZQUEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de GARCIA VAZQUEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VAZQUEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos