GARCIA VARGAS RAFAEL
Informe ejecutivo de GARCIA VARGAS RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA VARGAS RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RUPEREZ Y GARCIA SL | Administrador Unico | 22/06/2023 | |
TALLER GARCIA IBIZA SL | Administrador Unico | 31/10/2014 |
VINCULACIONES DE GARCIA VARGAS RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VARGAS RAFAEL
Empresa: RUPEREZ Y GARCIA SL
Administrador Unico
- Garcia Vargas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50, L 50, F 215, S 8, H IB 2521, I/A 5 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-07
Empresa: RUPEREZ Y GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Vargas Rafael
- Ruperez De Miguel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50, L 50, F 215, S 8, H IB 2521, I/A 5 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-07
Empresa: RUPEREZ Y GARCIA SL
Administrador Solidario
- Garcia Vargas Rafael
- Ruperez De Miguel Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 50, L 50, F 215, S 8, H IB 2521, I/A 4 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-70-07
Empresa: TALLER GARCIA IBIZA SL
Administrador Unico
- Garcia Vargas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 283, L 282, F 80, S 8, H IB 12384, I/A 1 (31/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-07
Empresa: CASTILLO DE CUZCURRITA SA
Apoderado
- Fernandez Iglesias Maria Dolores
- Garcia Vargas Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15907 , F 92, S 8, H M 181526, I/A 16 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-138-28
Información de GARCIA VARGAS RAFAEL
Mostramos los datos de GARCIA VARGAS RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VARGAS RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos