GARCIA VARELA EDUARDO
Informe ejecutivo de GARCIA VARELA EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA VARELA EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VILLAMOUREL SL | Administrador Unico | 04/06/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA VARELA EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VARELA EDUARDO
Empresa: VILLAMOUREL SL
Administrador Unico
- Garcia Varela Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 484 , F 52, S 8, H LU 18257, I/A 5 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-118-27
Empresa: VILLAMOUREL SL
Administrador Solidario
- Caballero Hevia Ana Laura
- Garcia Varela Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 484 , F 52, S 8, H LU 18257, I/A 4 (10/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-182-27
Empresa: VILLAMOUREL SL
Administrador Solidario
- Caballero Hevia Ana Laura
- Garcia Varela Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 484 , F 52, S 8, H LU 18257, I/A 3 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-27
Empresa: VILLAMOUREL SL
Administrador Unico
- Garcia Varela Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 484 , F 52, S 8, H LU 18257, I/A 3 (11/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-27
Empresa: VILLAMOUREL SL
Administrador Unico
- Garcia Varela Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 484 , F 51, S 8, H LU 18257, I/A 2 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-27
Empresa: VILLAMOUREL SL
Administrador Solidario
- Dessi Ireneo
- Garcia Varela Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 484 , F 51, S 8, H LU 18257, I/A 2 (09/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-54-27
Empresa: VILLAMOUREL SL
Administrador Solidario
- Dessi Ireneo
- Garcia Varela Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 484 , F 50, S 8, H LU 18257, I/A 1 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-27
Información de GARCIA VARELA EDUARDO
Mostramos los datos de GARCIA VARELA EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VARELA EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos