GARCIA VALLS JAVIER
Informe ejecutivo de GARCIA VALLS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA VALLS JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KROTON GARFA 2022 SL | Apoderado | 17/04/2023 | |
KROTON SOLUCIONES SL | Apoderado | 28/02/2017 | |
ABRASAX PROCESOS CONSTRUCTIVOS SL | Apoderado | 29/09/2016 | |
ABRASAX PROCESOS CONSTRUCTIVOS SL | Socio Unico | 23/02/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA VALLS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VALLS JAVIER
Empresa: KROTON GARFA 2022 SL
Apoderado
- Garcia Valls Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3332 , F 210, S 8, H T 59373, I/A 3 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-43
Empresa: KROTON SOLUCIONES SL
Apoderado
- Garcia Valls Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2998 , F 38, S 8, H T 51040, I/A 3 (28/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-46-43
Empresa: ABRASAX PROCESOS CONSTRUCTIVOS SL
Apoderado
- Garcia Valls Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696, L 1257, F 17, S 8, H CS 38458, I/A 3 (29/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-192-12
Empresa: ABRASAX PROCESOS CONSTRUCTIVOS SL
Administrador Unico
- Garcia Valls Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696, L 1257, F 17, S 8, H CS 38458, I/A 2 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-12
Empresa: ABRASAX PROCESOS CONSTRUCTIVOS SL
Administrador Unico
- Garcia Valls Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696, L 1257, F 16, S 8, H CS 38458, I/A 1 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-12
Empresa: ABRASAX PROCESOS CONSTRUCTIVOS SL
Socio Único
- Garcia Valls Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1696, L 1257, F 16, S 8, H CS 38458, I/A 1 (23/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-41-12
Información de GARCIA VALLS JAVIER
Mostramos los datos de GARCIA VALLS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VALLS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos