GARCIA VALDECASAS SOLIS BEAUMONT ALFONSO MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA VALDECASAS SOLIS BEAUMONT ALFONSO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA VALDECASAS SOLIS BEAUMONT ALFONSO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIERRAS DE VALSOL SL | Apoderado | 10/06/2021 | |
SOLDEVAL SL | Apoderado | 24/06/2014 | |
FABIOLA DE PUBLICACIONES HISPALENSES SL | Administrador Unico | 13/02/2013 | |
FIRMAGIL SL | Administrador Solidario | 04/06/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA VALDECASAS SOLIS BEAUMONT ALFONSO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA VALDECASAS SOLIS BEAUMONT ALFONSO MARIA
Empresa: TIERRAS DE VALSOL SL
Apoderado
- Garcia Valdecasas Solis Beaumont Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 223, S 8, H SE 31439, I/A 8 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-41
Empresa: TIERRAS DE VALSOL SL
Administrador Unico
- Garcia Valdecasas Solis Beaumont Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 222, S 8, H SE 31439, I/A 6 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-41
Empresa: SOLDEVAL SL
Apoderado
- Garcia Valdecasas Solis Beaumont Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3595 , F 175, S 8, H SE 50768, I/A 6 (24/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-41
Empresa: TIERRAS DE VALSOL SL
Administrador Unico
- Garcia Valdecasas Solis Beaumont Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2602 , F 219, S 8, H SE 31439, I/A 3 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-41
Administrador Unico
- Garcia Valdecasas Solis Beaumont Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3125 , F 105, S 8, H SE 41726, I/A 8 (13/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-40-41
Empresa: FIRMAGIL SL
Administrador Solidario
- Garcia Valdecasas Solis Beaumont Alfonso Maria
- Laffitte Ageo Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5542 , F 1, S 8, H SE 93548, I/A 1 (04/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-113-41
Empresa: PROTONEGO SL
Apoderado
- Garcia Valdecasas Solis Beaumont Alfonso Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4722 , F 178, S 8, H SE 74879, I/A 3 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-41
Información de GARCIA VALDECASAS SOLIS BEAUMONT ALFONSO MARIA
Mostramos los datos de GARCIA VALDECASAS SOLIS BEAUMONT ALFONSO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA VALDECASAS SOLIS BEAUMONT ALFONSO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos