GARCIA TRASANCOS JESUS DAVID
Informe ejecutivo de GARCIA TRASANCOS JESUS DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA TRASANCOS JESUS DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NUEVO MICRO BANK SA | Apoderado | 09/10/2018 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/05/2018 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/03/2015 | |
CAIXABANK SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/10/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA TRASANCOS JESUS DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA TRASANCOS JESUS DAVID
Empresa: NUEVO MICRO BANK SA
Apoderado
- Almagro Martin Jose Manuel
- Asin Nogueras Natividad
- Carmona Acedo Amador
- Castro Ramirez Rosario Maria
- Elizari Garcia Beatriz
- Falcon Moreno Raquel
- Fragoso Lopez Antonio Manuel
- Garcia Arranz Juan Carlos
- Garcia Trasancos Jesus David
- Gomez Ortega Pablo
- Gutierrez Barrera Dolores Lisbeth
- Jurado Romero Juan
- Lezaun Navarro Cristina
- Marin Parra Jose Vicente
- Martin Diez Miguel Angel
- Martinez Sanchez Juan Jesus
- Miranda Gutierrez Marta
- Navarro Gimeno Ana Cristina
- Perez Lopez Noelia
- Puigmolto Sanchez De Leon Enrique
- Rivera Gonzalez Jose David
- Rodriguez Villamil Melendez Alvaro
- Ros Margalef Francisco
- Rueda Masip Oriol
- Sanchez Abella Alberto
- Sola Amoedo Agustin
- Vilanova Buxo David
- Zoido Priego David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37162 , F 106, S 8, H M 558139, I/A 65 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-28
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10370, L 7651, F 110, S 8, H V 178351, I/A 112 (07/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-91-46
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Abrisqueta Benito Estibaliz
- Alcain Arratibel Josu Mirena
- Alcañiz Tarazaga Miguel
- Aldea Castillo Alberto Miguel
- Alvarez Salcedo Rafael
- Aran Calvo Luis
- Ballesteros Gomez Oscar
- Bejarano Diaz David
- Beltran Rodriguez Cristina
- Besada Salas Maria Jesus
- Blanco Morcillo Daniel
- Blanco Perez Emilio
- Castiñeira Reymundez Ramon
- Castro Rodriguez Angeles Carolina
- Corbi Ortola Juan Ramon
- Dominguez Anton Juan Pablo
- Dominguez Rodriguez Sonia
- Dominguez Vargas Jose Felix
- Espinosa Prada Azucena
- Fernandez Fernandez Nuria
- Fernandez Troncoso Maria Antonia
- Garcia Asco Pablo
- Garcia Trasancos Jesus David
- Huerta Armero Ricardo
- Jerico Yetano Jose Antonio
- Juan Tur Domingo
- Julian Sala Luis
- Lopez Recio Maria Cristina
- Mesa Esteve Natalia Montserrat
- Molledo Miguel Laura
- Muñoz Jimenez Ignacio Oscar
- Navarro Navarrete Miriam
- Nicolau Gimeno Silvia
- Ogando Caamaño Luis
- Ortega Sarmiento Amelia Rosa
- Ortells Polo Jose Maria
- Parfonry Ponce Alfredo
- Pascual Blanco Jose Maria
- Perez Casalta Silvia
- Sanchez Martinez De Irujo Victor
- Santamaria Ciordia Ana
- Tapia Puente Ignacio
- Valera Prado Raquel
- Vilalta Golet Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44413 , F 156, S 8, H B 41232, I/A 718 (13/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-56-08
Empresa: CAIXABANK SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ares Vazquez Victor
- Garcia Trasancos Jesus David
- Gonzalez Mata Eva
- Pallares Gonzalez Silvia
- Rodriguez Rodriguez Mirian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43957 , F 4, S 8, H B 41232, I/A 477 (31/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-215-08
Información de GARCIA TRASANCOS JESUS DAVID
Mostramos los datos de GARCIA TRASANCOS JESUS DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA TRASANCOS JESUS DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos