GARCIA TOUCIDO FRANCISCO
Informe ejecutivo de GARCIA TOUCIDO FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA TOUCIDO FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URKIRA HOGAR SL | Administrador Unico | 08/01/2021 | |
URKIRA METAL SL | Administrador Unico | 01/04/2013 | |
URKIRA OX SL | Administrador Unico | 05/03/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA TOUCIDO FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA TOUCIDO FRANCISCO
Empresa: URKIRA HOGAR SL
Administrador Unico
- Garcia Toucido Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4345, L 4345, F 195, S 8, H PO 67664, I/A 1 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-36
Empresa: URKIRA METAL SL
Administrador Unico
- Garcia Toucido Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3863, L 3863, F 70, S 8, H PO 54617, I/A 1 (01/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-66-36
Empresa: URKIRA OX SL
Administrador Unico
- Garcia Toucido Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3611, L 3611, F 95, S 8, H PO 49190, I/A 1 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-53-36
Información de GARCIA TOUCIDO FRANCISCO
Mostramos los datos de GARCIA TOUCIDO FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA TOUCIDO FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos