GARCIA TORRES ESTANISLAO
Informe ejecutivo de GARCIA TORRES ESTANISLAO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GARCIA TORRES ESTANISLAO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAINMOSA SA | Secretario | 07/08/2013 | |
CAINMOSA SA | Consejero | 07/08/2013 | |
WEB SHOES SL | Administrador Unico | 02/05/2012 | |
CAINMOSA SA | Consejero Delegado Solidario | 28/01/2009 | |
BIG LINE SL | Administrador Solidario | 09/01/2009 | |
INTERNATIONAL SHOES GARVALIN SL | Administrador Solidario | 08/01/2009 | |
CALDEPIEL SL | Administrador Unico | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA TORRES ESTANISLAO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA TORRES ESTANISLAO
Empresa: CAINMOSA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Garcia Martinez Joaquin
- Garcia Torres Estanislao
- Garcia Torres Jose
- Garcia Torres Vicente
Presidente
Secretario
- Garcia Torres Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 137, S 8, H A 20634, I/A 10 (07/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-154-03
Empresa: WEB SHOES SL
Administrador Unico
- Garcia Torres Estanislao
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2084 , F 15, S 8, H A 46208, I/A 2 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-03
Empresa: CAINMOSA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Torres Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1582 , F 137, S 8, H A 20634, I/A 9 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-26-03
Empresa: BIG LINE SL
Administrador Solidario
- Garcia Aguilar Jorge
- Garcia Torres Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2083 , F 180, S 8, H A 46201, I/A 6 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-03
Empresa: INTERNATIONAL SHOES GARVALIN SL
Administrador Solidario
- Botella Torres Jose
- Garcia Torres Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1464 , F 50, S 8, H A 14715, I/A 10 (08/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-03
Empresa: CALDEPIEL SL
Administrador Unico
- Garcia Torres Estanislao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 112, S 8, H A 15851, I/A 8 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-03
Información de GARCIA TORRES ESTANISLAO
Mostramos los datos de GARCIA TORRES ESTANISLAO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA TORRES ESTANISLAO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos