GARCIA TORRES ALFONSO
Informe ejecutivo de GARCIA TORRES ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA TORRES ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EL LABRANTIO SL | Secretario | 01/08/2018 | 10/08/2020 |
EL LABRANTIO SL | Consejero | 01/08/2018 | 10/08/2020 |
EL LABRANTIO SL | Consejero | 08/06/2015 | 01/08/2018 |
CORTIJO GARCIA PEREZ SL | Administrador Solidario | 08/04/2014 | 03/11/2016 |
CORTIJO GARCIA PEREZ SL | Liquidador | 03/11/2016 | 03/11/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA TORRES ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA TORRES ALFONSO
Empresa: EL LABRANTIO SL
Consejero
- Diaz Villegas Jose
- Elena Ruiz Jose Ramon
- Garcia Torres Alfonso
- Martinez Pousa Pablo
Presidente
Secretario
- Garcia Torres Alfonso
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2159 , F 58, S 8, H CA 48197, I/A 3 (10/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-11
Empresa: EL LABRANTIO SL
Consejero
- Diaz Villegas Jose
- Elena Ruiz Jose Ramon
- Garcia Torres Alfonso
- Martinez Pousa Pablo
Presidente
Secretario
- Garcia Torres Alfonso
Tesorero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2159 , F 58, S 8, H CA 48197, I/A 2 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-11
Empresa: EL LABRANTIO SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2159 , F 58, S 8, H CA 48197, I/A 2 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-11
Empresa: CORTIJO GARCIA PEREZ SL
Liquidador
- Garcia Torres Alfonso
- Perez Perez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 3, S 8, H AL 42635, I/A 2 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-04
Empresa: CORTIJO GARCIA PEREZ SL
Administrador Solidario
- Garcia Torres Alfonso
- Perez Perez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 3, S 8, H AL 42635, I/A 2 (03/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-04
Empresa: EL LABRANTIO SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2159 , F 55, S 8, H CA 48197, I/A 1 (08/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-116-11
Empresa: CORTIJO GARCIA PEREZ SL
Administrador Solidario
- Garcia Torres Alfonso
- Perez Perez Francisca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1631 , F 1, S 8, H AL 42635, I/A 1 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-04
Información de GARCIA TORRES ALFONSO
Mostramos los datos de GARCIA TORRES ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA TORRES ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos