GARCIA TORREBLANCA JONATAN
Informe ejecutivo de GARCIA TORREBLANCA JONATAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA TORREBLANCA JONATAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
JHTP SOLUCIONES SL | Administrador Unico | 07/01/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA TORREBLANCA JONATAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA TORREBLANCA JONATAN
Empresa: GR ELITIVA SL
Administrador Solidario
- Garcia Torreblanca Jonatan
- Ruiz Franquet Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47335 , F 129, S 8, H B 548876, I/A 2 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-08
Empresa: GR ELITIVA SL
Administrador Solidario
- Garcia Torreblanca Jonatan
- Ruiz Franquet Gerard
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47335 , F 128, S 8, H B 548876, I/A 1 (09/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-115-08
Empresa: JHTP SOLUCIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Torreblanca Jonatan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47178 , F 201, S 8, H B 543794, I/A 1 (07/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-08
Información de GARCIA TORREBLANCA JONATAN
Mostramos los datos de GARCIA TORREBLANCA JONATAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA TORREBLANCA JONATAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos