GARCIA TORRALBA HIPOLITO
Informe ejecutivo de GARCIA TORRALBA HIPOLITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
VINCULACIONES DE GARCIA TORRALBA HIPOLITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA TORRALBA HIPOLITO
Empresa: ARLEDEN SL
Consejero
- Garcia Torralba Hipolito
Presidente
- Garcia Torralba Hipolito
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660, L 972, F 30, S 8, H V 13353, I/A 16 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-46
Empresa: SAN TELM SL
Administrador Solidario
- Garcia Contreras Trinidad
- Garcia Torralba Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658, L 970, F 28, S 8, H V 13326, I/A 17 (09/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-133-46
Empresa: SAN TELM SA
Administrador Solidario
- Garcia Contreras Trinidad
- Garcia Torralba Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658, L 970, F 26, S 8, H V 13326, I/A 16 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-46
Empresa: SAN TELM SA
Administrador Solidario
- Garcia Contreras Hipolito
- Garcia Contreras Trinidad
- Garcia Torralba Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3658, L 970, F 26, S 8, H V 13326, I/A 16 (14/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-46
Empresa: ARLEDEN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Contreras Hipolito
- Garcia Torralba Hipolito
- Martinez Saeta Antonia
Presidente
- Garcia Torralba Hipolito
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660, L 972, F 28, S 8, H V 13353, I/A 15 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-46
Empresa: ARLEDEN SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Contreras Hipolito
- Garcia Torralba Hipolito
- Martinez Saeta Antonia
Presidente
- Garcia Torralba Hipolito
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3660, L 972, F 28, S 8, H V 13353, I/A 15 (09/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-34-46
Empresa: ESMIRNA 2001 SL
Apoderado
- Garcia Torralba Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6865, L 4169, F 37, S 8, H V 76864, I/A 5 (27/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-149-46
Empresa: ESMIRNA 2001 SL
Administrador Unico
- Garcia Torralba Hipolito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6865, L 4169, F 37, S 8, H V 76864, I/A 4 (09/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-115-46
Información de GARCIA TORRALBA HIPOLITO
Mostramos los datos de GARCIA TORRALBA HIPOLITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA TORRALBA HIPOLITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos