GARCIA TORAL MARTIN
Informe ejecutivo de GARCIA TORAL MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA TORAL MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
G. T. V SPORT PROYECTS SL | Administrador Solidario | 22/02/2022 | |
NEUMATICOS D OR SL | Administrador Solidario | 20/06/2018 | |
G. T. NEUMATICOS Y SERVICIOS AUTOMOVILISTICOS SL | Administrador Solidario | 27/02/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA TORAL MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA TORAL MARTIN
Empresa: GTA RACING SHOP SL
Administrador Unico
- Garcia Toral Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H CU 12470, I/A 2 (12/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-16
Empresa: GTA RACING SHOP SL
Administrador Unico
- Garcia Toral Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839 , F 161, S 8, H CU 12470, I/A 1 (18/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-80-16
Empresa: G. T. V SPORT PROYECTS SL
Administrador Solidario
- Garcia Toral Luis Miguel
- Garcia Toral Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1863, L 1423, F 154, S 8, H CS 45106, I/A 1 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-12
Empresa: NEUMATICOS D OR SL
Administrador Solidario
- Garcia Toral Luis Miguel
- Garcia Toral Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1295, L 858, F 10, S 8, H CS 24553, I/A 6 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-12
Empresa: NEUMATICOS D OR SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Toral Martin
- Ramos Panadero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1295, L 858, F 10, S 8, H CS 24553, I/A 5 (05/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-90-12
Empresa: NEUMATICOS D OR SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Toral Martin
- Ramos Panadero Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1295, L 858, F 10, S 8, H CS 24553, I/A 4 (10/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-112-12
Administrador Solidario
- Garcia Toral Luis Miguel
- Garcia Toral Martin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26465 , F 102, S 8, H M 476940, I/A 1 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-47-28
Información de GARCIA TORAL MARTIN
Mostramos los datos de GARCIA TORAL MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA TORAL MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos