GARCIA TAPIA ISIDORO
Informe ejecutivo de GARCIA TAPIA ISIDORO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA TAPIA ISIDORO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MOSTOS INTERNACIONALES SA | Apoderado Solidario | 13/10/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA TAPIA ISIDORO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA TAPIA ISIDORO
Empresa: NUEVAS TECNOLOGIAS DEL MOSTO SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Alvarez Enrique
- Garcia Tapia Isidoro
Consejero
- Garcia Alvarez Enrique
- Garcia Tapia Isidoro
Presidente
- Garcia Tapia Isidoro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 667 , F 172, S 8, H CR 18743, I/A 7 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-44-13
Empresa: HISPANA DE MOSTOS Y DERIVADOS SA
Consejero
- Garcia Alvarez Enrique
- Garcia Tapia Isidoro
- Gonzalez Sanchez Francisco
Presidente
Secretario
- Garcia Tapia Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 163, S 8, H CR 18231, I/A 11 (01/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-159-13
Empresa: MOSTOS INTERNACIONALES SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 8, S 8, H CR 3905, I/A 61 (12/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-78-13
Empresa: HISPANA DE MOSTOS Y DERIVADOS SA
Apoderado Solidario
Presidente
- Garcia Tapia Isidoro
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 89, S 8, H CR 18231, I/A 10 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-13
Empresa: HISPANA DE MOSTOS Y DERIVADOS SA
Consejero
- Garcia Alvarez Enrique
- Garcia Tapia Isidoro
- Gonzalez Sanchez Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 89, S 8, H CR 18231, I/A 9 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-13
Empresa: HISPANA DE MOSTOS Y DERIVADOS SA
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Alvarez Enrique
- Garcia Tapia Isidoro
- Gonzalez Sanchez Francisco
Consejero
- Garcia Alvarez Enrique
- Garcia Tapia Isidoro
- Gonzalez Sanchez Francisco
Presidente
Secretario
- Garcia Tapia Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 89, S 8, H CR 18231, I/A 9 (16/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-13
Empresa: MOSTOS INTERNACIONALES SA
Apoderado Solidario
- Garcia Tapia Isidoro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 616 , F 7, S 8, H CR 3905, I/A 58 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-212-13
Empresa: MOSTOS INTERNACIONALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 588 , F 222, S 8, H CR 3905, I/A 56 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-13
Empresa: MOSTOS INTERNACIONALES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 588 , F 222, S 8, H CR 3905, I/A 56 (16/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-122-13
Empresa: MOSTOS INTERNACIONALES SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 555 , F 211, S 8, H CR 3905, I/A 52 (01/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-13
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA TAPIA ISIDORO
Mostramos los datos de GARCIA TAPIA ISIDORO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA TAPIA ISIDORO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos