GARCIA SOBRINI ESTEBAN IGNACIO MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA SOBRINI ESTEBAN IGNACIO MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA SOBRINI ESTEBAN IGNACIO MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CHEBRINI VENTURES SL | Socio Unico | 21/12/2017 |
VINCULACIONES DE GARCIA SOBRINI ESTEBAN IGNACIO MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SOBRINI ESTEBAN IGNACIO MARIA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Cedron Rodriguez Antonio
- Casado Rodriguez Francisco Javier
- De Castro Rejon Sergio
- Garcia Sobrini Esteban Ignacio Maria
- Mogarra Gonzalez Juan Manuel
- Sayagues Diez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1641 , F 222, S 8, H VI 16760, I/A 12 (30/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-181-01
Consejero
- Garcia Sobrini Esteban Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1641 , F 222, S 8, H VI 16760, I/A 11 (29/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-134-01
Empresa: MAGANETO SERVICIOS Y GESTIONES SL
Apoderado
- Casado Rodriguez Francisco Javier
- Garcia Sobrini Esteban Ignacio Maria
- Sayagues Diez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36205 , F 79, S 8, H M 650606, I/A 11 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-28
Empresa: MAGANETO SERVICIOS Y GESTIONES SL
Consejero
- Garcia Sobrini Esteban Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36205 , F 79, S 8, H M 650606, I/A 10 (19/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-123-28
Empresa: CHEBRINI VENTURES SL
Socio Único
- Garcia Sobrini Esteban Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36728 , F 190, S 8, H M 658209, I/A 1 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-2-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Cedron Rodriguez Antonio
- Casado Rodriguez Francisco Javier
- De Castro Rejon Sergio
- Garcia Sobrini Esteban Ignacio Maria
- Mogarra Gonzalez Juan Manuel
- Sayagues Diez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 105, S 8, H VI 16760, I/A 7 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-01
Consejero
- Casado Rodriguez Francisco Javier
- Garcia Sobrini Esteban Ignacio Maria
- Sayagues Diez Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1548 , F 103, S 8, H VI 16760, I/A 6 (30/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-218-01
Empresa: MAGANETO SERVICIOS Y GESTIONES SL
Apoderado
- Garcia Sobrini Esteban Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36205 , F 78, S 8, H M 650606, I/A 6 (06/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-216-28
Empresa: MAGANETO SERVICIOS Y GESTIONES SL
Apoderado
- Casado Rodriguez Francisco Javier
- Garcia Sobrini Esteban Ignacio Maria
- Sayagues Diez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36205 , F 77, S 8, H M 650606, I/A 4 (02/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-196-28
Empresa: MAGANETO SERVICIOS Y GESTIONES SL
Consejero
- Casado Rodriguez Francisco Javier
- Diaz Hidalgo Juan Eugenio
- Garcia Sobrini Esteban Ignacio Maria
- Sayagues Diez Cristina
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36205 , F 76, S 8, H M 650606, I/A 2 (26/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-190-28
Información de GARCIA SOBRINI ESTEBAN IGNACIO MARIA
Mostramos los datos de GARCIA SOBRINI ESTEBAN IGNACIO MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SOBRINI ESTEBAN IGNACIO MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos