GARCIA SEVILLA VICENTA
Informe ejecutivo de GARCIA SEVILLA VICENTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GARCIA SEVILLA VICENTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HABITAT SANT POL SA | Consejero | 23/02/2024 | |
VITEX SL | Consejero | 12/02/2024 | |
VITEX SL | Presidente | 12/02/2024 |
VINCULACIONES DE GARCIA SEVILLA VICENTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SEVILLA VICENTA
Empresa: HABITAT SANT POL SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Garcia Sevilla Vicenta
- Lazaro Garcia Albert
- Lazaro Garcia Pedro
- Lazaro Garcia Sergi
- Lazaro Massague Pedro
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34330 , F 199, S 8, H B 52278, I/A 17 (23/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-08
Empresa: VITEX SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Garcia Sevilla Vicenta
- Lazaro Garcia Albert
- Lazaro Garcia Pedro
- Lazaro Garcia Sergi
- Lazaro Massague Pedro
Presidente
- Garcia Sevilla Vicenta
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35990 , F 205, S 8, H B 50311, I/A 21 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-08
Empresa: VITEX SL
Administrador
- Garcia Sevilla Vicenta
- Lazaro Massague Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35990 , F 205, S 8, H B 50311, I/A 21 (12/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-08
Empresa: PINEFHILSA SL
Administrador Solidario
- Garcia Sevilla Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22652 , F 161, S 8, H B 40431, I/A 10 (07/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-33-08
Empresa: LEFERON SL
Administrador
- Garcia Sevilla Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23282 , F 58, S 8, H B 50313, I/A 9 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-08
Empresa: GFL SL
Administrador
- Garcia Sevilla Vicenta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24607 , F 26, S 8, H B 77996, I/A 12 (19/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-244-08
Empresa: SPE YARN SL
Administrador
- Garcia Sevilla Vicenta
- Lazaro Garcia Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27349 , F 225, S 8, H B 117209, I/A 9 (20/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-19-08
Información de GARCIA SEVILLA VICENTA
Mostramos los datos de GARCIA SEVILLA VICENTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SEVILLA VICENTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos