GARCIA SEVILLA SERGIO
Informe ejecutivo de GARCIA SEVILLA SERGIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA SEVILLA SERGIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONS GURB5 SL | REPR.143 RRM | 28/03/2024 | |
NAYECO SL | Apoderado Mancomunado | 26/07/2021 | |
NAT FIX SL | Presidente | 29/12/2015 | |
NAT FIX SL | Consejero | 29/12/2015 | |
NAT FIX SL | Consejero Delegado | 29/12/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA SEVILLA SERGIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SEVILLA SERGIO
Empresa: INVERSIONS GURB5 SL
Administrador Solidario
REPR.143 RRM
- Bou Caralt Carles
- Garcia Sevilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49209 , F 38, S 8, H B 611669, I/A 1 (28/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-69-08
Empresa: NAYECO SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Sevilla Gabriel
- Garcia Sevilla Sergio
- Martret Carne Judith
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25660 , F 223, S 8, H B 92626, I/A 14 (26/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-147-08
Empresa: NAYECO SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Garcia Sevilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25660 , F 223, S 8, H B 92626, I/A 13 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-138-08
Empresa: NAT FIX SL
Consejero Delegado
- Garcia Sevilla Sergio
Consejero
- Garcia Sevilla Gabriel
- Garcia Sevilla Sergio
- Martret Carne Judith
Presidente
- Garcia Sevilla Sergio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41890 , F 151, S 8, H B 121782, I/A 10 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Empresa: NAT FIX SL
Administrador
- Garcia Sevilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41890 , F 151, S 8, H B 121782, I/A 10 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Empresa: NAYECO SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Garcia Sevilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25660 , F 222, S 8, H B 92626, I/A 10 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Empresa: NAYECO SL
Administrador
- Garcia Sevilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25660 , F 222, S 8, H B 92626, I/A 10 (29/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-3-08
Empresa: TECNICA DE MACHERIA SL
Administrador
- Garcia Sevilla Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30854 , F 136, S 8, H B 178752, I/A 3 (10/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-117-08
Información de GARCIA SEVILLA SERGIO
Mostramos los datos de GARCIA SEVILLA SERGIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SEVILLA SERGIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos