GARCIA SEPULCRE DANIEL
Informe ejecutivo de GARCIA SEPULCRE DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA SEPULCRE DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNDERGROUND INDUSTRIES SL | Administrador Unico | 10/08/2011 | 08/08/2023 |
MIAROCK TIENDAS 2019 SL | Administrador Unico | 20/09/2019 | 05/08/2021 |
VINCULACIONES DE GARCIA SEPULCRE DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SEPULCRE DANIEL
Empresa: UNDERGROUND INDUSTRIES SL
Administrador Unico
- Garcia Sepulcre Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3545 , F 177, S 8, H A 126557, I/A 2 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-03
Empresa: MIAROCK TIENDAS 2019 SL
Administrador Unico
- Garcia Sepulcre Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241 , F 220, S 8, H A 166765, I/A 2 (05/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-155-03
Empresa: MIAROCK TIENDAS 2019 SL
Administrador Unico
- Garcia Sepulcre Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4241 , F 219, S 8, H A 166765, I/A 1 (20/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-187-03
Empresa: UNDERGROUND INDUSTRIES SL
Administrador Unico
- Garcia Sepulcre Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3545 , F 176, S 8, H A 126557, I/A 1 (10/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-03
Información de GARCIA SEPULCRE DANIEL
Mostramos los datos de GARCIA SEPULCRE DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SEPULCRE DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos