GARCIA SCARXELL LINO JAIME
Informe ejecutivo de GARCIA SCARXELL LINO JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GARCIA SCARXELL LINO JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA COSTA DEIA SL | Liquidador | 08/10/2015 | 08/10/2015 |
INMOBILIARIA COSTA DEIA SL | Administrador Unico | 08/10/2015 | |
DORTI SL | Administrador Unico | 04/03/2015 | |
LAS CASITAS RESIDENCIAL DE DEYA SL | Administrador Unico | 02/02/2015 | |
PALMA AISLANTES SL | Administrador Unico | 02/02/2015 | |
GARIMO SA | Administrador Unico | 04/11/2013 | 30/01/2015 |
SON CANALS SA | Consejero | 08/04/2009 | 29/12/2014 |
SON CANALS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 08/04/2009 | 29/12/2014 |
SON CANALS SA | Consejero Delegado | 08/04/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA SCARXELL LINO JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SCARXELL LINO JAIME
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DEIA SL
Liquidador
- Garcia Scarxell Lino Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 174, S 8, H PM 39624, I/A 3 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-07
Empresa: INMOBILIARIA COSTA DEIA SL
Administrador Unico
- Garcia Scarxell Lino Jaime
Liquidador
- Garcia Scarxell Lino Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1867 , F 174, S 8, H PM 39624, I/A 3 (08/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-200-07
Empresa: DORTI SL
Administrador Unico
- Garcia Scarxell Lino Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1472 , F 106, S 8, H PM 8650, I/A 10 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-61-07
Empresa: PALMA AISLANTES SL
Administrador Unico
- Garcia Scarxell Lino Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1873 , F 207, S 8, H PM 9717, I/A 6 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Empresa: LAS CASITAS RESIDENCIAL DE DEYA SL
Administrador Unico
- Garcia Scarxell Lino Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1652 , F 61, S 8, H PM 32145, I/A 7 (02/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Empresa: GARIMO SA
Administrador Unico
- Garcia Scarxell Lino Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 77, S 8, H PM 8404, I/A 18 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-07
Empresa: SON CANALS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Scarxell Lino Jaime
Consejero
- Garcia Scarxell Lino Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 8, S 8, H PM 18907, I/A 5 (29/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-07
Empresa: GARIMO SA
Administrador Unico
- Garcia Scarxell Lino Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2102 , F 77, S 8, H PM 8404, I/A 17 (04/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-216-07
Empresa: SON CANALS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Scarxell Lino Jaime
- Jorda Gomila Antonio Maria
- Palmer Perez Arnaldo Gabriel
Consejero
- Garcia Scarxell Lino Jaime
- Jorda Gomila Antonio Maria
- Palmer Perez Arnaldo Gabriel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 7, S 8, H PM 18907, I/A 4 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-07
Empresa: SON CANALS SA
Consejero Delegado
- Garcia Scarxell Lino Jaime
- Jorda Gomila Antonio Maria
- Palmer Garau Jorge
Consejero
- Garcia Scarxell Lino Jaime
- Jorda Gomila Antonio Maria
- Palmer Garau Jorge
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1216 , F 7, S 8, H PM 18907, I/A 4 (08/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-07
Información de GARCIA SCARXELL LINO JAIME
Mostramos los datos de GARCIA SCARXELL LINO JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SCARXELL LINO JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos