GARCIA SARMIENTO MARIO
Informe ejecutivo de GARCIA SARMIENTO MARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA SARMIENTO MARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES CRUZ DE LA BARRERA SL | Administrador Unico | 23/12/2008 | |
HSRA PROMOCIONAL ANDALUZA SL | Administrador Unico | 23/12/2008 |
VINCULACIONES DE GARCIA SARMIENTO MARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SARMIENTO MARIO
Empresa: IBERALCOHOL SL
Administrador Unico
- Garcia Sarmiento Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28474 , F 123, S 8, H M 512672, I/A 13 (25/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-28
Empresa: IBERALCOHOL SL
Administrador Unico
- Garcia Sarmiento Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28474 , F 121, S 8, H M 512672, I/A 7 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-28
Empresa: LA FLOR DE RUTE SL
Apoderado Solidario
- Garcia Sarmiento Mario
- Garrido Cordon Juan Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1110 , F 43, S 8, H CO 3914, I/A 6 (22/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-14
Empresa: HSRA PROMOCIONAL ANDALUZA SL
Administrador Unico
- Garcia Sarmiento Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 75, S 8, H CO 22182, I/A 3 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-14
Empresa: HSRA PROMOCIONAL ANDALUZA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Garcia Sarmiento Mario
- Pino Jimenez Manuel
Consejero
- Galan Serena Agustin
- Garcia Sarmiento Mario
- Pino Jimenez Manuel
Presidente
- Garcia Sarmiento Mario
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 75, S 8, H CO 22182, I/A 3 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-14
Administrador Unico
- Garcia Sarmiento Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1848 , F 85, S 8, H CO 22779, I/A 2 (23/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-3-14
Información de GARCIA SARMIENTO MARIO
Mostramos los datos de GARCIA SARMIENTO MARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SARMIENTO MARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos