GARCIA SANZ JESUS
Informe ejecutivo de GARCIA SANZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA SANZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATIONALE-NEDERLANDEN OXYGEN SL | Apoderado | 17/05/2022 | |
TRAFFIC NEW TECHNOLOGY SL | Administrador Unico | 13/12/2021 | |
ABANTE SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Administrador Unico | 13/12/2021 | |
GLOBO DIGITAL SL | Presidente | 04/02/2021 | |
GLOBO DIGITAL SL | Consejero Delegado | 04/02/2021 | |
GLOBO DIGITAL SL | Consejero | 04/02/2021 | |
TEAM MONEY GLOBAL SL | Administrador Unico | 11/01/2021 | |
TEAM MONEY GLOBAL SL | Socio Unico | 11/01/2021 | |
MADZ DIGITAL BUSINESS SL | Administrador Unico | 11/11/2020 | |
MONEY PLUS SL | Administrador Unico | 16/09/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA SANZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SANZ JESUS
Empresa: NATIONALE-NEDERLANDEN OXYGEN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39259 , F 147, S 8, H M 697367, I/A 12 (17/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-97-28
Empresa: ABANTE SERVICIOS EMPRESARIALES SL
Administrador Unico
- Garcia Sanz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2910 , F 78, S 8, H PM 91666, I/A 4 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-07
Empresa: TRAFFIC NEW TECHNOLOGY SL
Administrador Unico
- Garcia Sanz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2890 , F 100, S 8, H PM 90625, I/A 5 (13/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-243-07
Empresa: GLOBO DIGITAL SL
Consejero Delegado
- Garcia Sanz Jesus
Consejero
- Alvarez Nuñez Eduardo
- De Castro Nancy Paula
- Garcia Sanz Jesus
Presidente
- Garcia Sanz Jesus
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41435 , F 71, S 8, H M 734234, I/A 1 (04/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-28-28
Empresa: TEAM MONEY GLOBAL SL
Administrador Unico
- Garcia Sanz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41300 , F 91, S 8, H M 732029, I/A 1 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Empresa: TEAM MONEY GLOBAL SL
Socio Único
- Garcia Sanz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41300 , F 91, S 8, H M 732029, I/A 1 (11/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-10-28
Empresa: PERFORM CONNECT SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Sanz Jesus
- Pinto Fernandez Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38919 , F 93, S 8, H M 691697, I/A 2 (19/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-228-28
Empresa: MADZ DIGITAL BUSINESS SL
Administrador Unico
- Garcia Sanz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35535 , F 151, S 8, H M 638685, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Empresa: MADZ DIGITAL BUSINESS SL
Administrador Mancomunado
- De Castro Nancy Paula
- Garcia Sanz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35535 , F 151, S 8, H M 638685, I/A 2 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-222-28
Empresa: MONEY PLUS SL
Administrador Unico
- Garcia Sanz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39324 , F 10, S 8, H M 698374, I/A 2 (16/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-182-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA SANZ JESUS
Mostramos los datos de GARCIA SANZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SANZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos