GARCIA SANZ JAVIER SANTIAGO
Informe ejecutivo de GARCIA SANZ JAVIER SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA SANZ JAVIER SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIR PULL AVIATION SL | Apoderado | 24/09/2018 |
VINCULACIONES DE GARCIA SANZ JAVIER SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SANZ JAVIER SANTIAGO
Empresa: GROUND AVIATION SL
Liquidador
- Garcia Sanz Javier Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5334 , F 88, S 8, H BI 61320, I/A 3 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-48
Empresa: GROUND AVIATION SL
Administrador Unico
- Garcia Sanz Javier Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5334 , F 88, S 8, H BI 61320, I/A 3 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-48
Empresa: AIR PULL AVIATION SL
Apoderado
- Garcia Sanz Javier Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7689, L 4986, F 176, S 8, H V 94356, I/A 17 (24/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-189-46
Empresa: GROUND AVIATION SL
Administrador Unico
- Garcia Sanz Javier Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5334 , F 88, S 8, H BI 61320, I/A 2 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-48
Empresa: GROUND AVIATION SL
Administrador Solidario
- Garcia Sanz Javier Santiago
- Perez Fornes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5334 , F 88, S 8, H BI 61320, I/A 2 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-48
Empresa: GROUND AVIATION SL
Socio Único
- Garcia Sanz Javier Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5334 , F 88, S 8, H BI 61320, I/A 2 (11/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-48
Empresa: GROUND AVIATION SL
Administrador Solidario
- Garcia Sanz Javier Santiago
- Perez Fornes Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5334 , F 87, S 8, H BI 61320, I/A 1 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-48
Información de GARCIA SANZ JAVIER SANTIAGO
Mostramos los datos de GARCIA SANZ JAVIER SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SANZ JAVIER SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos