GARCIA SANTIAGO MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA SANTIAGO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA SANTIAGO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAPRICCIOSA & FRIENDS SL | Apoderado Solidario | 03/05/2021 | |
SOCIALESTATUS SL | Administrador Unico | 26/11/2019 | |
CASHBACKFINANCE2017 SL | Administrador Unico | 18/12/2017 | |
SELT AUTOMOTIVE SL | Administrador Unico | 29/05/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA SANTIAGO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SANTIAGO MANUEL
Empresa: CAPRICCIOSA & FRIENDS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47770 , F 54, S 8, H B 561781, I/A 2 (03/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-08
Empresa: SOCIALESTATUS SL
Administrador Unico
- Garcia Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47128 , F 70, S 8, H B 542082, I/A 1 (26/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-232-08
Empresa: CASHBACKFINANCE2017 SL
Administrador Unico
- Garcia Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46190 , F 66, S 8, H B 512447, I/A 1 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-08
Empresa: HNOS.MELGUIZO SL
Administrador Unico
- Garcia Santiago Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 787 , F 2, S 8, H GR 12295, I/A 6 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-18
Empresa: HNOS.MELGUIZO SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Santiago Manuel
- Melguizo Terron Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 787 , F 2, S 8, H GR 12295, I/A 6 (29/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-107-18
Información de GARCIA SANTIAGO MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA SANTIAGO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SANTIAGO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos