GARCIA SANTIAGO GONZALO
Informe ejecutivo de GARCIA SANTIAGO GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA SANTIAGO GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARBORE INICIATIVAS EMPRESARIALES SL | Socio Unico | 05/06/2020 | |
ARBORE INICIATIVAS EMPRESARIALES SL | Administrador Unico | 05/06/2020 | |
AUTO GLOBAL SOLUTIONS SL | Administrador Solidario | 13/10/2017 | |
GESTION CORPORATIVA GLOBAL SL | Administrador Mancomunado | 17/07/2012 |
VINCULACIONES DE GARCIA SANTIAGO GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SANTIAGO GONZALO
Empresa: ARBORE INICIATIVAS EMPRESARIALES SL
Administrador Unico
- Garcia Santiago Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2236, L 2236, F 177, S 8, H PO 22616, I/A 4 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-36
Empresa: ARBORE INICIATIVAS EMPRESARIALES SL
Administrador Solidario
- Fuentes Riveiro Manuel Carlos
- Garcia Santiago Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2236, L 2236, F 177, S 8, H PO 22616, I/A 4 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-36
Empresa: ARBORE INICIATIVAS EMPRESARIALES SL
Socio Único
- Garcia Santiago Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2236, L 2236, F 177, S 8, H PO 22616, I/A 4 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-36
Empresa: MGR SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Fuentes Riveiro Ruben
- Garcia Santiago Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4207, L 4207, F 221, S 8, H PO 62387, I/A 2 (27/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-23-36
Empresa: AUTO GLOBAL SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Fuentes Riveiro Ruben
- Garcia Santiago Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4213, L 4213, F 20, S 8, H PO 62591, I/A 1 (13/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-201-36
Empresa: MGR SOLUTIONS SL
Administrador Solidario
- Fuentes Riveiro Ruben
- Garcia Santiago Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4207, L 4207, F 220, S 8, H PO 62387, I/A 1 (21/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-165-36
Empresa: TALLERES Y FUNDICIONES NAVALES SL
Apoderado
Director General Adjunto
Sub.General
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2361, L 2361, F 203, S 8, H PO 7176, I/A 20 (21/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-36
Empresa: GESTION CORPORATIVA GLOBAL SL
Administrador Mancomunado
- Fuentes Riveiro Ruben
- Garcia Santiago Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3807, L 3807, F 130, S 8, H PO 53420, I/A 1 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-144-36
Información de GARCIA SANTIAGO GONZALO
Mostramos los datos de GARCIA SANTIAGO GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SANTIAGO GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos