GARCIA SANJUAN RUBEN
Informe ejecutivo de GARCIA SANJUAN RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA SANJUAN RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FONDO MURCIA I FP | Miem.Com.Ctr | 14/10/2021 | 12/11/2021 |
FONDO MURCIA I FP | Secr.Com.Ctr | 14/10/2021 | 12/11/2021 |
FONDO MURCIA I FP | Miem.Com.Ctr | 17/10/2013 | 14/10/2021 |
FONDO MURCIA I FP | Secr.Com.Ctr | 17/10/2013 | 14/10/2021 |
FONDO MURCIA I FP | Miem.Com.Ctr | 17/10/2013 | 17/10/2013 |
FONDO MURCIA I FP | Secr.Com.Ctr | 17/10/2013 | 17/10/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA SANJUAN RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SANJUAN RUBEN
Empresa: FONDO MURCIA I FP
Entidad Gestora
EntidDeposit
Miem.Com.Ctr
- Cano Martinez Mariano
- Castaño Garcia Juan Jose
- Garcia Sanjuan Ruben
- Pardo Garcia Jose
- Ros Orenes Jose
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Garcia Sanjuan Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33972 , F 206, S 8, H M 596138, I/A 11 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Empresa: FONDO MURCIA I FP
Miem.Com.Ctr
- Cano Martinez Mariano
- Castaño Garcia Juan Jose
- Garcia Sanjuan Ruben
- Pardo Garcia Jose
- Ros Orenes Jose
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Garcia Sanjuan Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33972 , F 205, S 8, H M 596138, I/A 10 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-28
Empresa: FONDO MURCIA I FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Garcia Sanjuan Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33972 , F 205, S 8, H M 596138, I/A 10 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-28
Empresa: FONDO MURCIA I FP
Miem.Com.Ctr
- Cano Martinez Mariano
- Castaño Garcia Juan Jose
- Garcia Sanjuan Ruben
- Martinez Tomas Mariano
- Pardo Garcia Jose
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Garcia Sanjuan Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33972 , F 203, S 8, H M 596138, I/A 5 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-28
Empresa: FONDO MURCIA I FP
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Garcia Sanjuan Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6774, L 4078, F 212, S 8, H V 60414, I/A 24 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-46
Empresa: FONDO MURCIA I FP
Miem.Com.Ctr
- Candela Cerdan Juan
- Garcia Sanjuan Ruben
- Genoves Candel Eduardo
- Igual Pitarch Maria Teresa
- Pardo Garcia Jose
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Garcia Sanjuan Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6774, L 4078, F 212, S 8, H V 60414, I/A 24 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-46
Empresa: FONDO MURCIA I FP
Miem.Com.Ctr
- Candela Cerdan Juan
- Garcia Sanjuan Ruben
- Igual Pitarch Maria Teresa
- Pardo Garcia Jose
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
- Garcia Sanjuan Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6774, L 4078, F 212, S 8, H V 60414, I/A 23 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-46
Información de GARCIA SANJUAN RUBEN
Mostramos los datos de GARCIA SANJUAN RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SANJUAN RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos