GARCIA SANCHEZ LUIS
Informe ejecutivo de GARCIA SANCHEZ LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 27
Empresas activas: 19
Cargos inactivos: 19
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GARCIA SANCHEZ LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUGARSAN INVERSIONES SL | Socio Unico | 17/06/2024 | |
LUGARSAN INVERSIONES SL | Administrador Unico | 17/06/2024 | |
AF URBANOLIA SL | Socio Unico | 18/01/2024 | |
AF URBANOLIA SL | Administrador Unico | 18/01/2024 | |
GAAL CAPITAL SL | Administrador Mancomunado | 20/06/2023 | |
VERSILIA SUPPLY SERVICE SPAIN SL | Apoderado | 08/05/2023 | |
SERVICIO INTEGRAL DE GESTION DE MERCADOS Y ACTIVOS SL | Socio Unico | 08/05/2023 | |
EUROPEAN INVESTMENTS BROKERS SL | Administrador Unico | 27/05/2022 | |
EUROPEAN INVESTMENTS BROKERS SL | Socio Unico | 27/05/2022 | |
GESTION DE COMUNIDADES LUMA SL | Administrador Solidario | 14/10/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA SANCHEZ LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SANCHEZ LUIS
Empresa: LUGARSAN INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Garcia Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824992, I/A 1 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: LUGARSAN INVERSIONES SL
Socio Único
- Garcia Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824992, I/A 1 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Empresa: AF URBANOLIA SL
Administrador Unico
- Garcia Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4632 , F 169, S 8, H A 189132, I/A 1 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-03
Empresa: AF URBANOLIA SL
Socio Único
- Garcia Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4632 , F 169, S 8, H A 189132, I/A 1 (18/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-03
Empresa: GAAL CAPITAL SL
Administrador Mancomunado
- Alomar Soriano Juan Miguel
- Garcia Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3011 , F 185, S 8, H PM 97217, I/A 1 (20/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-07
Socio Único
- Garcia Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34852 , F 205, S 8, H M 626845, I/A 6 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-28
Empresa: VERSILIA SUPPLY SERVICE SPAIN SL
Apoderado
- Garcia Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2604 , F 59, S 8, H PM 75777, I/A 5 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-07
Administrador Unico
- Garcia Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34852 , F 203, S 8, H M 626845, I/A 5 (17/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-120-28
Empresa: EUROPEAN INVESTMENTS BROKERS SL
Administrador Unico
- Garcia Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2952 , F 201, S 8, H PM 94024, I/A 1 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-07
Empresa: EUROPEAN INVESTMENTS BROKERS SL
Socio Único
- Garcia Sanchez Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2952 , F 201, S 8, H PM 94024, I/A 1 (27/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-07
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA SANCHEZ LUIS
Mostramos los datos de GARCIA SANCHEZ LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SANCHEZ LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos