GARCIA SANCHEZ JESUS ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA SANCHEZ JESUS ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GARCIA SANCHEZ JESUS ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDRA ESPACIO SL | Apoderado | 03/07/2024 | |
DEUSER TECH GROUP SL | Apoderado Solidario | 12/06/2023 | |
INDRA BUSINESS CONSULTING SL | Apoderado Solidario | 09/05/2019 | |
INDRA FACTORIA TECNOLOGICA SL | Apoderado Solidario | 24/04/2019 | |
PROINTEC SA | Apoderado Solidario | 09/04/2019 | |
CARDO SANCHEZ SL | Apoderado | 05/02/2019 | |
INDRA PRODUCCION SOFTWARE SL | Apoderado | 26/09/2018 | |
INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL | Apoderado | 30/08/2018 | |
INDRA SISTEMAS SA | Apoderado | 26/09/2016 | |
TALLERES GARPESA SA | Apoderado Solidario | 23/12/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA SANCHEZ JESUS ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SANCHEZ JESUS ANGEL
Empresa: INDRA ESPACIO SL
Apoderado
- Garcia Sanchez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827672, I/A 4 (03/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-132-28
Empresa: DEUSER TECH GROUP SL
Apoderado Solidario
- Garcia Sanchez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2911 , F 116, S 8, H CO 22024, I/A 20 (12/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-115-14
Empresa: MOEBIUS COMUNICACION SL
Liquidador
- Garcia Sanchez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961 , F 207, S 8, H LE 13135, I/A 2 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-24
Empresa: MOEBIUS COMUNICACION SL
Administrador Unico
- Garcia Sanchez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961 , F 207, S 8, H LE 13135, I/A 2 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-24
Empresa: ROLMAR SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Perez Ana Esther
- Garcia Perez Pedro Antonio
- Garcia Sanchez Armando
- Garcia Sanchez Jesus Angel
- Garcia Sanchez Jose Nazario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5219 , F 152, S 8, H M 85472, I/A 7 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
Empresa: PROHERGAR SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Sanchez Armando
- Garcia Sanchez Jesus Angel
Consejero
- Garcia Sanchez Amalio
- Garcia Sanchez Armando
- Garcia Sanchez Jesus Angel
- Garcia Sanchez Jose Nazario
- Garcia Sanchez Teresa
Presidente
Secretario
- Garcia Sanchez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13765 , F 157, S 8, H M 44030, I/A 4 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Empresa: PROMOCIONES GARCOR SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Cortes Alonso Antonio
- Garcia Sanchez Jesus Angel
Consejero
- Cortes Alonso Antonio
- Garcia Sanchez Jesus Angel
- Sanchez Sanchez Josefa
Presidente
Secretario
- Garcia Sanchez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4499 , F 72, S 8, H M 74172, I/A 4 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-28
Empresa: HERGAR VIVIENDAS SL
Consejero Delegado Solidario
- Garcia Sanchez Armando
- Garcia Sanchez Jesus Angel
- Garcia Sanchez Jose Nazario
Consejero
- Garcia Sanchez Armando
- Garcia Sanchez Jesus Angel
- Garcia Sanchez Jose Nazario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16647 , F 91, S 8, H M 283932, I/A 2 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-28
Empresa: INDRA BUSINESS CONSULTING SL
Apoderado Solidario
- Garcia Sanchez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46364 , F 166, S 8, H B 256778, I/A 98 (09/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-92-08
Empresa: INDRA FACTORIA TECNOLOGICA SL
Apoderado Solidario
- Ausaverri Ferrer Manuel
- Garcia Sanchez Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38889 , F 86, S 8, H M 691140, I/A 7 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA SANCHEZ JESUS ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA SANCHEZ JESUS ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SANCHEZ JESUS ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos