GARCIA SALVADOR JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA SALVADOR JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA SALVADOR JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NEOTEC CAPITAL RIESGO SOCIEDAD DE FONDOS SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO | Consejero | 30/10/2019 | |
COINVERSION NEOTEC SA S C R DE REGIMEN SIMPLIFICADO | Consejero | 30/10/2019 |
VINCULACIONES DE GARCIA SALVADOR JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SALVADOR JOSE MARIA
Empresa: AMPERE POWER ENERGY SL
Consejero
- Garcia Salvador Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10712, L 7993, F 8, S 8, H V 167540, I/A 34 (08/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-90-46
Empresa: NET ZERO VENTURES SL
Consejero
- Garcia Salvador Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43955 , F 166, S 8, H M 775451, I/A 6 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Empresa: NET ZERO VENTURES SL
Consejero
- Garcia Gonzalez Gema
- Garcia Salvador Jose Maria
- SUMA CAPITAL ASESORAMIENTO SL
- SUMA CORPORATE SL
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43955 , F 159, S 8, H M 775451, I/A 3 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Empresa: SUNRGYZE SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43000 , F 85, S 8, H M 741546, I/A 12 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-28
Empresa: SUNRGYZE SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43000 , F 85, S 8, H M 741546, I/A 12 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-28
Consejero
- Baixauli Soler Juan Samuel
- Centro Para El Desarrollo Tecnologico Industrial
- De Erice Malo De Molina Eduardo Sebastian
- De La Fuente Marchito Fernando Luis
- Fondo Europeo De Inversiones
- Garcia Salvador Jose Maria
- INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL
- INVERSIONES FINANCIERAS PERSEO SL
- Migoya Pelaez Enrique
- TELEFONICA CAPITAL SA
M.Com.Inv
Mmbr.Com.Del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 208, S 8, H M 429396, I/A 77 (26/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-211-28
Consejero
- Baixauli Soler Juan Samuel
- Centro Para El Desarrollo Tecnologica Industrial
- De Erice Malo De Molina Eduardo Sebastian
- De La Fuente Marchito Fernando Luis
- Fondo Europeo De Inversiones
- Garcia Salvador Jose Maria
- INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL
- INVERSIONES FINANCIERAS PERSEO SL
- Migoya Pelaez Enrique
- TELEFONICA CAPITAL SA
Mmbr.Com.Del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36623 , F 35, S 8, H M 395534, I/A 92 (13/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-202-28
Empresa: SUN2HY SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41870 , F 155, S 8, H M 741546, I/A 2 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Consejero
- Garcia Salvador Jose Maria
- INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36315 , F 206, S 8, H M 429396, I/A 73 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Consejero
- Garcia Salvador Jose Maria
- INDRA SOLUCIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SL
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36623 , F 34, S 8, H M 395534, I/A 88 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-28
Información de GARCIA SALVADOR JOSE MARIA
Mostramos los datos de GARCIA SALVADOR JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SALVADOR JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos