GARCIA SALMERON JOSE MANUEL
Informe ejecutivo de GARCIA SALMERON JOSE MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA SALMERON JOSE MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZAFIRO SEGURIDAD SL | Administrador Unico | 22/07/2024 | |
INFORMATICA FUENTEALBILLA SL | Administrador Unico | 22/07/2024 | |
GESTIONES INMOBILIARIAS GARCIA SALMERON SL | Administrador Unico | 22/07/2024 | |
EOWYN INVERSIONES SL | Consejero | 05/09/2023 | |
NINO'S TECHNOLOGICAL COMPANY SL | Socio Unico | 17/07/2020 | |
NINO'S TECHNOLOGICAL COMPANY SL | Administrador Unico | 17/07/2020 |
VINCULACIONES DE GARCIA SALMERON JOSE MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SALMERON JOSE MANUEL
Administrador Unico
- Garcia Salmeron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 28258, I/A 4 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-02
Administrador Unico
Representante
- Garcia Salmeron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 28258, I/A 4 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-02
Empresa: INFORMATICA FUENTEALBILLA SL
Administrador Unico
- Garcia Salmeron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 16178, I/A 7 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-02
Empresa: INFORMATICA FUENTEALBILLA SL
Administrador Unico
Representante
- Garcia Salmeron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 16178, I/A 7 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-02
Empresa: ZAFIRO SEGURIDAD SL
Administrador Unico
- Garcia Salmeron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H AB 30073, I/A 4 (22/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-146-02
Empresa: EOWYN INVERSIONES SL
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10458, L 7739, F 205, S 8, H V 180640, I/A 7 (05/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-174-46
Empresa: INFORMATICA FUENTEALBILLA SL
Administrador Unico
Representante
- Garcia Salmeron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823, L 587, F 222, S 8, H AB 16178, I/A 4 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-02
Empresa: INFORMATICA FUENTEALBILLA SL
Administrador Unico
- Garcia Salmeron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 823, L 587, F 222, S 8, H AB 16178, I/A 4 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-02
Administrador Unico
Representante
- Garcia Salmeron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020, L 784, F 140, S 8, H AB 28258, I/A 1 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-161-02
Empresa: NINO'S TECHNOLOGICAL COMPANY SL
Administrador Unico
- Garcia Salmeron Jose Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1019, L 783, F 97, S 8, H AB 28218, I/A 1 (17/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-143-02
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA SALMERON JOSE MANUEL
Mostramos los datos de GARCIA SALMERON JOSE MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SALMERON JOSE MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos