GARCIA SAIZ DE BARANDA FERNANDO
Informe ejecutivo de GARCIA SAIZ DE BARANDA FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GARCIA SAIZ DE BARANDA FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL DE PIZZAS LA TOSCANA SL | Administrador Unico | 10/03/2009 | |
PROYECTOS URBANISTICOS NOROCCIDENTALES SL | Administrador Unico | 09/02/2009 |
VINCULACIONES DE GARCIA SAIZ DE BARANDA FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SAIZ DE BARANDA FERNANDO
Empresa: INMOBILIARIA LAS OLAS REAL STATE SL
Administrador Unico
- Garcia Saiz De Baranda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846 , F 164, S 8, H S 16361, I/A B (07/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-222-39
Empresa: INMOBILIARIA LAS OLAS REAL STATE SL
Administrador Unico
- Garcia Saiz De Baranda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 846 , F 164, S 8, H S 16361, I/A 4 (26/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-39
Administrador Mancomunado
- Benitez Rollan Carmen
- Garcia Saiz De Baranda Fernando
- Gonzalez Gonzalez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 975 , F 178, S 8, H S 21212, I/A 2 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-39
Administrador Mancomunado
- Benitez Rollan Carmen
- Garcia Saiz De Baranda Fernando
- Gonzalez Gonzalez Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 975 , F 177, S 8, H S 21212, I/A 1 (14/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-184-39
Empresa: GENERAL DE PIZZAS LA TOSCANA SL
Administrador Unico
- Garcia Saiz De Baranda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 964 , F 163, S 8, H S 20812, I/A 1 (10/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-54-39
Administrador Unico
- Garcia Saiz De Baranda Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 800 , F 167, S 8, H S 14545, I/A 3 (09/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-35-39
Información de GARCIA SAIZ DE BARANDA FERNANDO
Mostramos los datos de GARCIA SAIZ DE BARANDA FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SAIZ DE BARANDA FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos