GARCIA SABAN MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA SABAN MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 20
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GARCIA SABAN MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOTEC 2002 SL | Consejero | 24/04/2024 | |
ARCO DE DARWIN SL | Administrador Solidario | 20/07/2018 | |
DARWIN INVESTMENTS SL | Administrador Solidario | 02/04/2013 | |
INMOTEC 2002 SL | Apoderado | 07/12/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA SABAN MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA SABAN MIGUEL ANGEL
Empresa: INMOTEC 2002 SL
Consejero
- BTB CORPORATIVOS SL
- Garcia Saban Miguel Angel
- Puente Margalef Ramon
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43760 , F 223, S 8, H B 272137, I/A 27 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-08
Empresa: INMOTEC 2002 SL
Consejero
- Garcia Saban Juan Carlos
- Garcia Saban Miguel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43760 , F 222, S 8, H B 272137, I/A 24 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-08
Empresa: D3-DISEÑO DENTAL DIGITAL SL
Administrador Solidario
- Garcia Saban Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45365 , F 109, S 8, H B 485362, I/A 2 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-08
Empresa: PHIBO DENTAL SOLUTIONS SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Saban Juan Carlos
- Garcia Saban Miguel Angel
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34720 , F 223, S 8, H B 113419, I/A 29 (20/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-08
Empresa: PHIBO WORLDWIDE SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Saban Juan Carlos
- Garcia Saban Miguel Angel
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43696 , F 142, S 8, H B 435740, I/A 6 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: PHIBO CAD-CAM SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Saban Juan Carlos
- Garcia Saban Miguel Angel
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41838 , F 33, S 8, H B 398442, I/A 17 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: GS IMPLADENTAL SL
Apoderado Mancomunado
- Garcia Saban Juan Carlos
- Garcia Saban Miguel Angel
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42592 , F 5, S 8, H B 411016, I/A 6 (14/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-14-08
Empresa: PHIBO WORLDWIDE SL
Administrador Solidario
- Garcia Saban Juan Carlos
- Garcia Saban Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43696 , F 142, S 8, H B 435740, I/A 5 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-08
Empresa: GS IMPLADENTAL SL
Administrador Unico
- Garcia Saban Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42592 , F 5, S 8, H B 411016, I/A 5 (03/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-08
Empresa: INMOTEC 2002 SL
Consejero
- Carbo Fernandez Carlos
- Garcia Saban Juan Carlos
- Garcia Saban Miguel Angel
- Pascual Marin Daniel
- Portela Pallares Ignacio
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35944 , F 37, S 8, H B 272137, I/A 12 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-236-08
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA SABAN MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA SABAN MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA SABAN MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos