GARCIA-SAAVEDRA SANCHEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de GARCIA-SAAVEDRA SANCHEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA-SAAVEDRA SANCHEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALPHA CUBE SL | Apoderado Solidario | 24/03/2023 | |
ECO VERDE MADRID SL | Apoderado Solidario | 07/04/2022 | |
SOLVALIO SL | Apoderado Solidario | 28/03/2022 | |
WEST QUIMICA IBERICA SL | Apoderado Solidario | 12/11/2021 | |
WEST QUIMICA IBERICA SL | Apoderado Solidario | 10/11/2021 | |
VALENCIA PUBLICIDAD NEKO SL | Apoderado Solidario | 16/01/2017 | |
SPONTANEOUS WORLD SL | Apoderado | 04/11/2016 | |
AFC INVESTMENT SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 11/06/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA-SAAVEDRA SANCHEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA-SAAVEDRA SANCHEZ FRANCISCO JOSE
Empresa: ALPHA CUBE SL
Apoderado Solidario
- Azua Romeo Luis
- Garcia-saavedra Sanchez Francisco Jose
- Jara Rolle Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44151 , F 109, S 8, H M 778591, I/A 2 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-28
Empresa: ECO VERDE MADRID SL
Apoderado Solidario
- Azua Romeo Luis
- Garcia-saavedra Sanchez Francisco Jose
- Jara Rolle Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43027 , F 204, S 8, H M 760522, I/A 2 (07/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-73-28
Empresa: SOLVALIO SL
Apoderado Solidario
- Azua Romeo Luis
- Garcia-saavedra Sanchez Francisco Jose
- Jara Rolle Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43164 , F 189, S 8, H M 762736, I/A 2 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Empresa: WEST QUIMICA IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Azua Romeo Luis
- Garcia-saavedra Sanchez Francisco Jose
- Jara Rolle Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42575 , F 154, S 8, H M 753210, I/A 3 (12/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-222-28
Empresa: WEST QUIMICA IBERICA SL
Apoderado Solidario
- Azua Romeo Luis
- Garcia-saavedra Sanchez Francisco Jose
- Jara Rolle Luis Manuel
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42575 , F 154, S 8, H M 753210, I/A 2 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-220-28
Empresa: INVERSIONES CONDE DUQUE SL
Apoderado Solidario
- Azua Romeo Luis
- Garcia-saavedra Sanchez Francisco Jose
- Jara Rolle Luis Manuel
- Pico Madrigal Ivan
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31692 , F 85, S 8, H M 570233, I/A 11 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-28
Empresa: VALENCIA PUBLICIDAD NEKO SL
Apoderado Solidario
- Azua Romeo Luis
- Garcia-saavedra Sanchez Francisco Jose
- Jara Rolle Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35078 , F 140, S 8, H M 630834, I/A 2 (16/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-18-28
Empresa: SPONTANEOUS WORLD SL
Apoderado
- Azua Romeo Luis
- Garcia-saavedra Sanchez Francisco Jose
- Jara Rolle Luis Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35206 , F 22, S 8, H M 633077, I/A 2 (04/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-28
Empresa: INVERSIONES CONDE DUQUE SL
Apoderado Solidario
- Azua Romeo Luis
- Garcia-saavedra Sanchez Francisco Jose
- Jara Rolle Luis Manuel
- Pico Madrigal Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31692 , F 80, S 8, H M 570233, I/A 2 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-12-28
Empresa: AFC INVESTMENT SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Azua Romeo Luis
- Garcia-saavedra Sanchez Francisco Jose
- Jara Rolle Luis
- Pico Madrigal Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31011 , F 200, S 8, H M 483330, I/A 12 (11/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-115-28
Información de GARCIA-SAAVEDRA SANCHEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de GARCIA-SAAVEDRA SANCHEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA-SAAVEDRA SANCHEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos