GARCIA RUZ MIGUEL ANGEL
Informe ejecutivo de GARCIA RUZ MIGUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA RUZ MIGUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MIKE'S HOME SL | Administrador Unico | 07/03/2022 | |
HOYO 9 SUITE SL | Administrador Solidario | 30/11/2021 | |
GRIDON'S 2021 SL | Administrador Unico | 02/03/2021 | |
WASHINGRUP HERMIRA SL | Administrador Unico | 05/06/2020 | |
PACACHI 2050 SL | Administrador Solidario | 12/03/2020 | |
FEMANINGAR ANTEQUERA SL | Administrador Solidario | 13/11/2018 | |
SUIT MATAGRANDE SL | Administrador Unico | 06/02/2015 | |
MARKICAN AGRICOLA ANTEQUERA SL | Administrador Solidario | 26/07/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA RUZ MIGUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RUZ MIGUEL ANGEL
Empresa: ANDALUCIA INDUSTRIAL SITE SL
Administrador Unico
- Garcia Ruz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6137, L 5044, F 220, S 8, H MA165895, I/A 1 (07/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-51-29
Empresa: HOYO 9 SUITE SL
Administrador Solidario
- Garcia Ruz Miguel Angel
- Jimenez Jimenez Ramon
- Prados Gomez David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6097, L 5004, F 161, S 8, H MA164116, I/A 1 (30/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-235-29
Empresa: GRIDON'S 2021 SL
Administrador Unico
- Garcia Ruz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6011, L 4918, F 105, S 8, H MA159510, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-47-29
Empresa: WASHINGRUP HERMIRA SL
Administrador Unico
- Garcia Ruz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4014, L 2925, F 113, S 8, H MA 83172, I/A 2 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-29
Empresa: PACACHI 2050 SL
Administrador Solidario
- Garcia Ruz Miguel Angel
- Paradas Valverde Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5851, L 4758, F 208, S 8, H MA151460, I/A 3 (12/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-56-29
Empresa: FEMANINGAR ANTEQUERA SL
Administrador Solidario
- Garcia Ruz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5748, L 4655, F 178, S 8, H MA146118, I/A 2 (13/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-29
Empresa: SUIT MATAGRANDE SL
Administrador Unico
- Garcia Ruz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5368, L 4275, F 29, S 8, H MA126759, I/A 1 (06/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-34-29
Empresa: MARKICAN AGRICOLA ANTEQUERA SL
Administrador Solidario
- Garcia Ruz Francisco Jose
- Garcia Ruz Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4789, L 3697, F 46, S 8, H MA106141, I/A 1 (26/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-153-29
Información de GARCIA RUZ MIGUEL ANGEL
Mostramos los datos de GARCIA RUZ MIGUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RUZ MIGUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos