GARCIA RUZ AURELIANO
Informe ejecutivo de GARCIA RUZ AURELIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA RUZ AURELIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIGUES DEL PRAT SA | Director Gerente | 05/11/2020 | |
GESTIO INTEGRAL D'AIGUES DE CATALUNYA SA | Consejero | 13/06/2018 | |
AIGUES DEL PRAT SA | Apoderado Solidario | 17/03/2015 | |
AIGUES DEL PRAT SA | Director Gerente | 17/03/2015 | |
AIGUES DEL PRAT SA | Apoderado Solidario | 08/01/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA RUZ AURELIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RUZ AURELIANO
Empresa: AIGUES DEL PRAT SA
Director Gerente
- Garcia Ruz Aureliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44725 , F 64, S 8, H B 115786, I/A 48 (05/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42658 , F 206, S 8, H B 170619, I/A 33 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-08
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42658 , F 206, S 8, H B 170619, I/A 33 (13/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-08
Consejero
- Garcia Ruz Aureliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42658 , F 204, S 8, H B 170619, I/A 30 (28/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-146-08
Empresa: AIGUES DEL PRAT SA
Director Gerente
- Garcia Ruz Aureliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41429 , F 120, S 8, H B 115786, I/A 41 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-08
Empresa: AIGUES DEL PRAT SA
Apoderado Solidario
- Garcia Ruz Aureliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41429 , F 120, S 8, H B 115786, I/A 40 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-08
Empresa: AIGUES DEL PRAT SA
Apoderado Solidario
- Garcia Ruz Aureliano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41429 , F 119, S 8, H B 115786, I/A 39 (08/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-08
Información de GARCIA RUZ AURELIANO
Mostramos los datos de GARCIA RUZ AURELIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RUZ AURELIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos