GARCIA RUIZ JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de GARCIA RUIZ JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA RUIZ JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVIENDAS GARCIA RUIZ SL | Administrador Unico | 25/10/2019 | |
EXPLOTACIONES GARMAR SL | Administrador Unico | 14/10/2016 | |
LA ESCUDERIA SL | Administrador Unico | 25/05/2015 | |
R-VINAN SOLUCIONES SL | Apoderado | 23/05/2012 | |
BRANCA DE PINTURAS SL | Apoderado | 01/07/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA RUIZ JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RUIZ JOSE IGNACIO
Empresa: VIVIENDAS GARCIA RUIZ SL
Administrador Unico
- Garcia Ruiz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10884 , F 223, S 8, H M 171807, I/A 15 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Empresa: VIVIENDAS GARCIA RUIZ SL
Administrador Solidario
- Garcia Ruiz Francisco Alberto
- Garcia Ruiz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10884 , F 223, S 8, H M 171807, I/A 15 (25/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-211-28
Empresa: EXPLOTACIONES GARMAR SL
Administrador Unico
- Garcia Ruiz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 976, L 740, F 65, S 8, H AB 25737, I/A 1 (14/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-203-02
Empresa: LA ESCUDERIA SL
Administrador Unico
- Garcia Ruiz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1481 , F 143, S 8, H VA 27405, I/A 1 (25/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-101-47
Empresa: R-VINAN SOLUCIONES SL
Apoderado
- Garcia Ruiz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1507 , F 195, S 8, H VI 15902, I/A 2 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-01
Empresa: BRANCA DE PINTURAS SL
Apoderado
- Garcia Ruiz Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 718 , F 83, S 8, H LO 14073, I/A 3 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-26
Información de GARCIA RUIZ JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de GARCIA RUIZ JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RUIZ JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos