GARCIA ROUCO ANTONIO
Informe ejecutivo de GARCIA ROUCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ROUCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INNOVATIVE MULTICHANNEL TECHNOLOGIES SL | Apoderado Solidario | 10/11/2021 | |
GDS MODELLICA SL | Apoderado | 11/12/2018 | |
GDS MODELLICA SL | Apoderado | 13/08/2018 | |
GDS MODELLICA SL | Apoderado | 03/05/2017 | |
GDS MODELLICA SL | Apoderado Solidario | 20/04/2017 | |
INNOVATIVE MULTICHANNEL TECHNOLOGIES SL | Consejero | 31/08/2016 |
VINCULACIONES DE GARCIA ROUCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ROUCO ANTONIO
Apoderado Solidario
- Casanovas Tarafa Ignasi
- Garcia Rouco Antonio
- Rodriguez Mantiñan Lopez Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47170 , F 52, S 8, H B 441171, I/A 10 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47170 , F 51, S 8, H B 441171, I/A 9 (10/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-08
Empresa: GDS MODELLICA SL
Apoderado
- Garcia Rouco Antonio
- Ljunggren Markus
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20279 , F 136, S 8, H M 358478, I/A 11 (11/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Empresa: GDS MODELLICA SL
Apoderado
- Dienda Sandrine
- Garcia Rouco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20279 , F 135, S 8, H M 358478, I/A 10 (13/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-28
Empresa: GDS MODELLICA SL
Apoderado
- Garcia Rouco Antonio
- Giannantoni Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20279 , F 135, S 8, H M 358478, I/A 9 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-28
Empresa: GDS MODELLICA SL
Apoderado Solidario
- Garcia Rouco Antonio
- Salamanca Fernandez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20279 , F 134, S 8, H M 358478, I/A 8 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-82-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Casanovas Tarafa Ignasi
- Garcia Rouco Antonio
- Soler Vives Elias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43894 , F 12, S 8, H B 441171, I/A 4 (02/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08
Empresa: WOOWOS MESSENGER SL
Consejero
- Garcia Rouco Antonio
- Mas Mestre Juli
- Ortiz Villanueva Carlos
- Soler Vives Elias
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43894 , F 10, S 8, H B 441171, I/A 2 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-08
Empresa: CONFIRMA SISTEMAS DE INFORMACION SL
Consejero
- Garcia Rouco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29278 , F 156, S 8, H M 527006, I/A 6 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-28
Empresa: CONFIRMA SISTEMAS DE INFORMACION SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29278 , F 154, S 8, H M 527006, I/A 3 (30/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-109-28
Información de GARCIA ROUCO ANTONIO
Mostramos los datos de GARCIA ROUCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ROUCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos