GARCIA ROSS ALIPIO
Informe ejecutivo de GARCIA ROSS ALIPIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ROSS ALIPIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROSS ABOGADOS SL | Apoderado Solidario | 11/04/2012 | |
SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES GAROSGAR SL | Apoderado Solidario | 07/03/2012 | |
SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES GAROSGAR SL | Presidente | 07/03/2012 | |
SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES GAROSGAR SL | Consejero Delegado | 07/03/2012 | |
SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES GAROSGAR SL | Consejero | 07/03/2012 | |
SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES GAROSGAR SL | Apoderado | 20/04/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA ROSS ALIPIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ROSS ALIPIO
Empresa: ROSS ABOGADOS SL
Consejero Delegado
- Garcia Ross Alipio
Consejero
- Garcia Ross Alipio
- Garcia Ross Jose Javier
- Ros Garcia Santiago
Presidente
- Garcia Ross Alipio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509 , F 147, S 8, H BI 6526,B , I/ 13 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-48
Empresa: ROSS ABOGADOS SL
Apoderado Solidario
- Garcia Ross Alipio
- Garcia Ross Jose Javier
- Ros Garcia Santiago
Consejero Delegado
- Garcia Ross Alipio
Consejero
- Garcia Ross Alipio
- Garcia Ross Jose Javier
- Ros Garcia Santiago
Presidente
- Garcia Ross Alipio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509 , F 145, S 8, H BI 6526,B , I/ 11 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-48
Empresa: ROSS ABOGADOS SL
Administrador Unico
- Garcia Ross Alipio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 509 , F 145, S 8, H BI 6526,B , I/ 11 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-48
Apoderado Solidario
- Garcia Ross Alipio
- Garcia Ross Jose Javier
- Ros Garcia Santiago
Consejero Delegado
- Garcia Ross Alipio
Consejero
- Garcia Ross Alipio
- Garcia Ross Jose Javier
- Ros Garcia Santiago
Presidente
- Garcia Ross Alipio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 137, S 8, H BI 56440, I/A 3 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-48
Administrador Mancomunado
- Garcia Ross Alipio
- Ros Garcia Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 137, S 8, H BI 56440, I/A 3 (07/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-58-48
Apoderado
- Garcia Ross Alipio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 135, S 8, H BI 56440, I/A 2 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-48
Administrador Mancomunado
- Garcia Ross Alipio
- Ros Garcia Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5118 , F 131, S 8, H BI 56440, I/A 1 (20/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-82-48
Información de GARCIA ROSS ALIPIO
Mostramos los datos de GARCIA ROSS ALIPIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ROSS ALIPIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos