GARCIA ROMERO ROBERTO
Informe ejecutivo de GARCIA ROMERO ROBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ROMERO ROBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERGIZER SL | Apoderado | 20/07/2022 | |
ATIPIK PROPERTIES SL | Administrador Solidario | 04/01/2022 |
VINCULACIONES DE GARCIA ROMERO ROBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ROMERO ROBERTO
Empresa: INVERGIZER SL
Apoderado
- Garcia Romero Roberto
- Meyer Nieto Guerson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41521 , F 4, S 8, H M 735733, I/A 3 (20/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-143-28
Empresa: ATIPIK PROPERTIES SL
Administrador Solidario
- Garcia Romero Roberto
- Lopez Bastida Abraham-rogelio
- Meyer Nieto Guerson
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39689 , F 64, S 8, H M 705193, I/A 3 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Empresa: ATIPIK PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Garcia Romero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39689 , F 64, S 8, H M 705193, I/A 3 (04/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-7-28
Empresa: ATIPIK PROPERTIES SL
Administrador Unico
- Garcia Romero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39689 , F 61, S 8, H M 705193, I/A 1 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Empresa: ATIPIK PROPERTIES SL
Socio Único
- Garcia Romero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39689 , F 61, S 8, H M 705193, I/A 1 (01/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-193-28
Información de GARCIA ROMERO ROBERTO
Mostramos los datos de GARCIA ROMERO ROBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ROMERO ROBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos