GARCIA ROMERO MARIANO
Informe ejecutivo de GARCIA ROMERO MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GARCIA ROMERO MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRUZ IRIARTE ARAMBURU DONALD SEVILLA SRL | Administrador Unico | 05/04/2016 | |
MARABU VESTIR SRL | Administrador Unico | 04/03/2015 |
VINCULACIONES DE GARCIA ROMERO MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ROMERO MARIANO
Administrador Unico
- Garcia Romero Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6170 , F 151, S 8, H SE108985, I/A 1 (05/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-71-41
Empresa: MARABU VESTIR SRL
Administrador Unico
- Garcia Romero Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5991 , F 81, S 8, H SE104429, I/A 1 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-41
Empresa: MAREV MODA SL
Administrador Unico
- Garcia Romero Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4929 , F 111, S 8, H SE 79469, I/A 4 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-88-41
Empresa: MAREV MODA SL
Administrador Unico
- Garcia Romero Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4929 , F 111, S 8, H SE 79469, I/A 2 (07/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-180-41
Información de GARCIA ROMERO MARIANO
Mostramos los datos de GARCIA ROMERO MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ROMERO MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos