GARCIA ROMAN JOSE MARIA
Informe ejecutivo de GARCIA ROMAN JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA ROMAN JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HAUSBED CONFORT SL | Administrador Solidario | 24/05/2024 | |
AUDIOLOGIA Y SERVICIOS LEVANTE SL | Administrador Unico | 18/10/2019 | |
GLOBAL DESCANSO SL | Administrador Solidario | 05/02/2018 | |
GARMAN CASTILLA SL | Administrador Solidario | 11/11/2011 |
VINCULACIONES DE GARCIA ROMAN JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA ROMAN JOSE MARIA
Empresa: HAUSBED CONFORT SL
Administrador Solidario
- Garcia Roman Carlos
- Garcia Roman Jose Maria
- Garcia Roman Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H VA 34686, I/A 1 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-47
Empresa: AUDIOLOGIA Y SERVICIOS LEVANTE SL
Administrador Unico
- Garcia Roman Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4250 , F 23, S 8, H A 167138, I/A 1 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-207-03
Empresa: GLOBAL DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Garcia Roman Carlos
- Garcia Roman Jose Maria
- Garcia Roman Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1534 , F 147, S 8, H VA 29610, I/A 1 (05/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-30-47
Empresa: GARMAN CASTILLA SL
Administrador Solidario
- Garcia Roman Carlos
- Garcia Roman Jose Maria
- Garcia Roman Raquel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1260 , F 210, S 8, H VA 19314, I/A 2 (11/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-221-47
Información de GARCIA ROMAN JOSE MARIA
Mostramos los datos de GARCIA ROMAN JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA ROMAN JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos