GARCIA RODRIGUEZ NORBERTO
Informe ejecutivo de GARCIA RODRIGUEZ NORBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GARCIA RODRIGUEZ NORBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL GRANADINA DE PASTELERIA Y ALIMENTACION SL | Apoderado | 18/12/2019 | |
COMERCIAL GRANADINA DE PASTELERIA Y ALIMENTACION SL | Socio Unico | 29/01/2019 | |
COMERCIAL ALIMENTACION ALBOLOTE SL | Socio Unico | 05/12/2018 | |
COMERCIAL ALIMENTACION ALBOLOTE SL | Administrador Unico | 05/12/2018 | |
COMERCIAL ALIMENTACION ALBOLOTE SL | Apoderado | 15/05/2013 |
VINCULACIONES DE GARCIA RODRIGUEZ NORBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RODRIGUEZ NORBERTO
Apoderado
- Garcia Rodriguez Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 91, S 8, H GR 52759, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-18
Administrador Unico
- Garcia Rodriguez Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 91, S 8, H GR 52759, I/A 2 (19/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-227-18
Administrador Unico
- Garcia Rodriguez Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 91, S 8, H GR 52759, I/A 1 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-18
Socio Único
- Garcia Rodriguez Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 91, S 8, H GR 52759, I/A 1 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-18
Empresa: COMERCIAL ALIMENTACION ALBOLOTE SL
Administrador Unico
- Garcia Rodriguez Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 50, S 8, H GR 42900, I/A 4 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-18
Empresa: COMERCIAL ALIMENTACION ALBOLOTE SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Rodriguez Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 50, S 8, H GR 42900, I/A 4 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-18
Empresa: COMERCIAL ALIMENTACION ALBOLOTE SL
Apoderado
- Garcia Rodriguez Norberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1488 , F 50, S 8, H GR 42900, I/A 2 (15/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-94-18
Información de GARCIA RODRIGUEZ NORBERTO
Mostramos los datos de GARCIA RODRIGUEZ NORBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RODRIGUEZ NORBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos