GARCIA RODRIGUEZ CARLOS
Informe ejecutivo de GARCIA RODRIGUEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 28
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 15
CARGOS DE GARCIA RODRIGUEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE EQUESTRIAN AGENCY 2022 SL | Administrador Solidario | 27/05/2024 | |
SG20 PREMIER EUROPA SL | Socio Unico | 19/03/2024 | |
SG20 PREMIER EUROPA SL | Administrador Unico | 19/03/2024 | |
BANCO SANTANDER SA | Apoderado | 28/06/2021 | |
COMPAÑIA MADRILEÑA DE MEDIACION ASEGURADORA SL | Secretario | 18/08/2020 | |
COMPAÑIA MADRILEÑA DE MEDIACION ASEGURADORA SL | Consejero | 18/08/2020 | |
LA MARINA AB MEDIADORES SL | Secretario | 12/08/2020 | |
LA MARINA AB MEDIADORES SL | Consejero | 12/08/2020 | |
COMPAÑIA GALEGA DE CORRETAXE SL | Secretario | 12/08/2020 | |
COMPAÑIA GALEGA DE CORRETAXE SL | Consejero | 12/08/2020 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GARCIA RODRIGUEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA RODRIGUEZ CARLOS
Empresa: THE EQUESTRIAN AGENCY 2022 SL
Administrador Solidario
- Garcia Rodriguez Carlos
- Igualador Petit Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 590782, I/A 2 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-08
Empresa: THE EQUESTRIAN AGENCY 2022 SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Rodriguez Carlos
- Ibarcena Callis Natalia
- Igualador Petit Maria
- TRUST AGAIN SL
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 590782, I/A 2 (27/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-106-08
Empresa: SG20 PREMIER EUROPA SL
Administrador Unico
- Garcia Rodriguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45142 , F 13, S 8, H M 794364, I/A 2 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Empresa: SG20 PREMIER EUROPA SL
Nuevo Socio Único
- Garcia Rodriguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45142 , F 13, S 8, H M 794364, I/A 2 (19/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-61-28
Secretario
- Garcia Rodriguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39201 , F 191, S 8, H M 696399, I/A 8 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-28
Secretario
- Garcia Rodriguez Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39201 , F 191, S 8, H M 696399, I/A 7 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Garcia Rodriguez Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39201 , F 191, S 8, H M 696399, I/A 6 (17/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-77-28
Secretario
- Garcia Rodriguez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39603 , F 130, S 8, H M 702921, I/A 8 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Secretario
- Garcia Rodriguez Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39603 , F 129, S 8, H M 702921, I/A 7 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
- Garcia Rodriguez Carlos
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39603 , F 129, S 8, H M 702921, I/A 6 (14/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-76-28
VER MAS ACTOS
Información de GARCIA RODRIGUEZ CARLOS
Mostramos los datos de GARCIA RODRIGUEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA RODRIGUEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos